Hernandez San Juan Bernardo
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Hernandez San Juan Bernardo, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Hernandez San Juan Bernardo. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Hernandez San Juan Bernardo ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Hernandez San Juan Bernardo se han publicado, entre otros, el cargo de consejero en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Actividades de las sociedades holding, actividad SIC Compañía holding y objeto social Construccion e Instalacion de Mercados Centrales de Abastecimientos, Dotados de Depositos, Tipificacion y Lonja. la Sociedad Podra Realizar Las Actividades Accesorias de Explotacion de Los Mercados e Instalaciones Que Sean Compatibles Con su Destino y Que Permitan Rentabilizar al Maximo Sus Activos y Los de Las Sociedades Participadas, Entre Elias, y Con Caracter no Exhaustivo, la Produccion de Energia Fotovol. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 22/08/2024, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 161, Referencia 368636. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 14/08/2024, Sección 8, Hoja 41659, Inscripción 458. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información sobre ayudas, subvenciones y licitaciones adjudicadas, el 14/05/2024. El tiempo máximo que Hernandez San Juan Bernardo ha permanecido en un cargo es 4 años, 9 meses y 26 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 1 año, 1 mes y 15 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Hernandez San Juan Bernardo.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Hernandez San Juan Bernardo.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Hernandez San Juan Bernardo (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Hernandez San Juan Bernardo?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Hernandez San Juan Bernardo |
Tendrá la información más actualizada sobre
Hernandez San Juan Bernardo |
La información de Hernandez San Juan Bernardo contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Hernandez San Juan Bernardo.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Hernandez San Juan Bernardo
Resumen de actos BORME publicados
- 14/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Hernandez San Juan Bernardo:
Nombramientos
Inscrito el 14/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 41659, Inscripción: 458
Publicado
el 22/08/2024 en MADRID. Boletín: 161 , Referencia: 368636.
- 31/07/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Hernandez San Juan Bernardo:
Reelecciones
Inscrito el 31/07/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 41659, Inscripción: 457
Publicado
el 07/08/2024 en MADRID. Boletín: 151 , Referencia: 348663.
- 06/05/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Hernandez San Juan Bernardo:
Revocaciones
Inscrito el 06/05/2024.
Tomo: 41000, Folio: 96, Sección: 8, Hoja Registral: 41659, Inscripción: 456
Publicado
el 16/05/2024 en MADRID. Boletín: 93 , Referencia: 223850.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Hernandez San Juan Bernardo - Cnae:
- Actividades de las sociedades holding
Otras actividades crediticias
- Sic:
- Compañía holding
Financieras en general
- Objeto social:
- CONSTRUCCION E INSTALACION DE MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS, DOTADOS DE DEPOSITOS, TIPIFICACION Y LONJA. LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ACCESORIAS DE EXPLOTACION DE LOS MERCADOS E INSTALACIONES QUE SEAN COMPATIBLES CON SU DESTINO Y QUE PERMITAN RENTABILIZAR AL MAXIMO SUS ACTIVOS Y LOS DE LAS SOCIEDADES PARTICIPADAS, ENTRE ELIAS, Y CON CARACTER NO EXHAUSTIVO, LA PRODUCCION DE ENERGIA FOTOVOL
CONCEDER PRESTAMOS Y/O CREDITOS A PERSONAS FISICAS O JURIDICAS, ESPECIALMENTE, A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, ETC. . LA PROMOCION Y DESARROLLO PROPIOS DE NUEVOS PRODUCTOS Y PROYECTOS DE INNOVACION Y DE DISEÑO, TANTO PARA LA CONSTITUCION DE NUEVAS EMPRESAS EN LAS QUETOME PARTICIPACION, COMO PARA SU TRANSMISION A TERCEROS.-
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Hernandez San Juan Bernardo, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Hernandez San Juan Bernardo.
Usuarios que consultaron Hernandez San Juan Bernardo también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Hernandez San Juan Bernardo tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Hernandez San Juan Bernardo.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí