Iolanda Sanchez Alcaraz
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Iolanda Sanchez Alcaraz, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Iolanda Sanchez Alcaraz. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Iolanda Sanchez Alcaraz ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Iolanda Sanchez Alcaraz se han publicado, entre otros, el cargo de consejero en una empresa situada en Barcelona. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p., actividad SIC Servicios sc y objeto social La Realizacion de Todas Aquellas Actividades Encaminadas a la Construccion,gestion,administracion y Explotacion de Aparcamientos en el Subsuelo y en Superficie,la Titularidad de Los Cuales lo Ostente la Sociedad o. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 11/06/2024, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 111, Referencia 262634. Este cambio ha sido Revocaciones, inscrito el 03/06/2024, Tomo 1, Folio 1, Sección 8, Hoja 246967, Inscripción 52. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información sobre ayudas, subvenciones y licitaciones adjudicadas, el 25/01/2024. El tiempo máximo que Iolanda Sanchez Alcaraz ha permanecido en un cargo es 11 años y 10 meses, mientras que el tiempo mínimo ha sido 7 meses y 21 dias. Además, se han publicado hasta 4 cargos en otras empresas bajo el nombre Iolanda Sanchez Alcaraz.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Iolanda Sanchez Alcaraz.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Iolanda Sanchez Alcaraz (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Iolanda Sanchez Alcaraz?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Iolanda Sanchez Alcaraz |
Tendrá la información más actualizada sobre
Iolanda Sanchez Alcaraz |
La información de Iolanda Sanchez Alcaraz contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Iolanda Sanchez Alcaraz.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Iolanda Sanchez Alcaraz
Resumen de actos BORME publicados
- 03/06/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Iolanda Sanchez Alcaraz:
Revocaciones
Inscrito el 03/06/2024.
Tomo: 1, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 246967, Inscripción: 52
Publicado
el 11/06/2024 en BARCELONA. Boletín: 111 , Referencia: 262634.
- 03/06/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Iolanda Sanchez Alcaraz:
Nombramientos
Inscrito el 03/06/2024.
Tomo: 1, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 246967, Inscripción: 52
Publicado
el 11/06/2024 en BARCELONA. Boletín: 111 , Referencia: 262634.
- 19/04/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Iolanda Sanchez Alcaraz:
Revocaciones
Inscrito el 19/04/2024.
Tomo: 49057, Folio: 216, Sección: 8, Hoja Registral: 246967, Inscripción: 51
Publicado
el 29/04/2024 en BARCELONA. Boletín: 83 , Referencia: 202576.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Iolanda Sanchez Alcaraz - Cnae:
- Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
- Sic:
- Servicios sc
Oficinas técnicas de ingeniería y arquitectura
- Objeto social:
- LA REALIZACION DE TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA CONSTRUCCION,GESTION,ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE APARCAMIENTOS EN EL SUBSUELO Y EN SUPERFICIE,LA TITULARIDAD DE LOS CUALES LO OSTENTE LA SOCIEDAD O
IMPULSAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO DENTRO DEL AMBITO TERRITORIAL DE ACTUACION DE LA EMPRESA QUE SE CONCRETA EN LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ACTUAR EN OPERACIONES DE CUALQUIER TIPO RELACIONADAS CON LA PROMOCION
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Iolanda Sanchez Alcaraz, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Iolanda Sanchez Alcaraz.
Usuarios que consultaron Iolanda Sanchez Alcaraz también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Iolanda Sanchez Alcaraz tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Iolanda Sanchez Alcaraz.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí