Irene Urrutikoetxea Martinez
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Irene Urrutikoetxea Martinez, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Irene Urrutikoetxea Martinez. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Irene Urrutikoetxea Martinez ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Irene Urrutikoetxea Martinez se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado en una empresa situada en Vizcaya. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia, actividad SIC Propietarios-administradores de edificios de apartamentos y objeto social Adquisicion Tenencia y Administracion de Bienes Inmuebles. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 17/08/2011, en el Registro Mercantil de Vizcaya, Boletín 156, Referencia 299300. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 17/08/2011. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 10/04/2020. El tiempo máximo que Irene Urrutikoetxea Martinez ha permanecido en un cargo es 13 años, 5 meses y 13 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 4 años, 2 meses y 4 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Irene Urrutikoetxea Martinez.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Irene Urrutikoetxea Martinez.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Irene Urrutikoetxea Martinez (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Irene Urrutikoetxea Martinez?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Irene Urrutikoetxea Martinez |
Tendrá la información más actualizada sobre
Irene Urrutikoetxea Martinez |
La información de Irene Urrutikoetxea Martinez contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Irene Urrutikoetxea Martinez.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Irene Urrutikoetxea Martinez
Resumen de actos BORME publicados
- 17/08/2011
Acto inscrito por empresa relacionada con Irene Urrutikoetxea Martinez:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 17/08/2011.
Publicado
el 17/08/2011 en VIZCAYA. Boletín: 156 , Referencia: 299300.
Ejercicio 2010
presentado
en Julio del 2011
- 18/04/2011
Acto inscrito por empresa relacionada con Irene Urrutikoetxea Martinez:
Nombramientos
Inscrito el 18/04/2011.
Tomo: 3911, Folio: 7, Sección: 8, Hoja Registral: 27882, Inscripción: 7
Publicado
el 11/05/2011 en VIZCAYA. Boletín: 89 , Referencia: 203029.
- 18/04/2011
Acto inscrito por empresa relacionada con Irene Urrutikoetxea Martinez:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 18/04/2011.
Tomo: 3911, Folio: 5, Sección: 8, Hoja Registral: 27882, Inscripción: 6
Publicado
el 11/05/2011 en VIZCAYA. Boletín: 89 , Referencia: 203028.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Irene Urrutikoetxea Martinez - Cnae:
- Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
- Sic:
- Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
- Objeto social:
- ADQUISICION TENENCIA Y ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Irene Urrutikoetxea Martinez, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Irene Urrutikoetxea Martinez.
Sectores que han consultado al ejecutivo Irene Urrutikoetxea Martinez
Sectores
| 2014
(1)
|
Total
(1)
|
ABOGADOS | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Irene Urrutikoetxea Martinez también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Irene Urrutikoetxea Martinez Además, conozca si Irene Urrutikoetxea Martinez tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Irene Urrutikoetxea Martinez.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí