Ivan Venegas Murillo
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Ivan Venegas Murillo, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Ivan Venegas Murillo. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Ivan Venegas Murillo ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Ivan Venegas Murillo se ha publicado el cargo de administrador unico en una empresa situada en Badajoz. Está o ha estado relacionado con una empresa con actividad CNAE Hoteles y alojamientos similares, actividad SIC Pensiones y casas de huéspedes y objeto social Servicios de Hospedaje en Hoteles, Moteles, Hostales y Pensiones. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 24/10/2017, en el Registro Mercantil de Badajoz, Boletín 203, Referencia 415575. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 17/10/2017, Tomo 276, Folio 78, Sección 8, Hoja 13716, Inscripción 3. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 26/06/2023. El tiempo de permanencia en un cargo es de 6 años, 11 meses y 6 dias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Ivan Venegas Murillo.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Ivan Venegas Murillo (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Ivan Venegas Murillo?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Ivan Venegas Murillo |
Tendrá la información más actualizada sobre
Ivan Venegas Murillo |
La información de Ivan Venegas Murillo contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Ivan Venegas Murillo.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Ivan Venegas Murillo
Resumen de actos BORME publicados
- 17/10/2017
Acto inscrito por empresa relacionada con Ivan Venegas Murillo:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 17/10/2017.
Tomo: 276, Folio: 78, Sección: 8, Hoja Registral: 13716, Inscripción: 3
Publicado
el 24/10/2017 en BADAJOZ. Boletín: 203 , Referencia: 415575.
- 17/10/2017
Acto inscrito por empresa relacionada con Ivan Venegas Murillo:
Nombramientos
Inscrito el 17/10/2017.
Tomo: 276, Folio: 78, Sección: 8, Hoja Registral: 13716, Inscripción: 3
Publicado
el 24/10/2017 en BADAJOZ. Boletín: 203 , Referencia: 415575.
- 08/08/2011
Acto inscrito por empresa relacionada con Ivan Venegas Murillo:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 08/08/2011.
Publicado
el 08/08/2011 en BADAJOZ. Boletín: 150 , Referencia: 252943.
Ejercicio 2010
presentado
en Julio del 2011
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Ivan Venegas Murillo - Cnae:
- Hoteles y alojamientos similares
- Sic:
- Pensiones y casas de huéspedes
- Objeto social:
- SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES, MOTELES, HOSTALES Y PENSIONES
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Ivan Venegas Murillo, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Ivan Venegas Murillo.
Usuarios que consultaron Ivan Venegas Murillo también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Ivan Venegas Murillo Además, conozca si Ivan Venegas Murillo tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Ivan Venegas Murillo.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí