Jerome Andre Regis Mulder
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jerome Andre Regis Mulder, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jerome Andre Regis Mulder. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jerome Andre Regis Mulder ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jerome Andre Regis Mulder se ha publicado el cargo de apoderado solidario en una empresa situada en Burgos. Está o ha estado relacionado con una empresa con actividad CNAE Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza, actividad SIC Transporte por carretera. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 25/11/2015, en el Registro Mercantil de Burgos, Boletín 0, Referencia 1156868. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 25/11/2015. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 05/03/2015. El tiempo de permanencia en un cargo es de 24 años y 11 meses.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jerome Andre Regis Mulder.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jerome Andre Regis Mulder (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jerome Andre Regis Mulder?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jerome Andre Regis Mulder |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jerome Andre Regis Mulder |
La información de Jerome Andre Regis Mulder contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jerome Andre Regis Mulder.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jerome Andre Regis Mulder
Resumen de actos BORME publicados
- 25/11/2015
Acto inscrito por empresa relacionada con Jerome Andre Regis Mulder:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 25/11/2015.
Publicado
el 25/11/2015 en BURGOS., Referencia: 1156868.
- 07/12/2007
Acto inscrito por empresa relacionada con Jerome Andre Regis Mulder:
Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 137 L.I.S
Inscrito el 07/12/2007.
Tomo: 456, Libro: 247, Folio: 136, Sección: 8, Hoja Registral: 4677, Inscripción: 1
Publicado
el 26/12/2007 en BURGOS. Boletín: 246 , Referencia: 639794.
- 08/07/2005
Acto inscrito por empresa relacionada con Jerome Andre Regis Mulder:
Juzgados de lo Social. INSOLVENCIA
Inscrito el 08/07/2005.
Publicado
el 08/07/2005 en BURGOS. Boletín: 130 , Referencia: 130106.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jerome Andre Regis Mulder - Cnae:
- Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza
- Sic:
- Transporte por carretera
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jerome Andre Regis Mulder, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jerome Andre Regis Mulder.
Usuarios que consultaron Jerome Andre Regis Mulder también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Jerome Andre Regis Mulder Además, conozca si Jerome Andre Regis Mulder tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jerome Andre Regis Mulder.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí