Jesus Angel Villena Abellan
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jesus Angel Villena Abellan, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jesus Angel Villena Abellan. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jesus Angel Villena Abellan ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jesus Angel Villena Abellan se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Murcia. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 06/04/2018, en el Registro Mercantil de Murcia, Boletín 67, Referencia 154293. Este cambio ha sido Constitución, inscrito el 28/03/2018, Tomo 3307, Folio 107, Sección 8, Hoja 94919, Inscripción 1. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 09/11/2022. El tiempo máximo que Jesus Angel Villena Abellan ha permanecido en un cargo es 17 años, 4 meses y 14 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 2 años, 2 meses y 22 dias. Además, se han publicado hasta 5 cargos en otras empresas bajo el nombre Jesus Angel Villena Abellan.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jesus Angel Villena Abellan.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jesus Angel Villena Abellan (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jesus Angel Villena Abellan?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jesus Angel Villena Abellan |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jesus Angel Villena Abellan |
La información de Jesus Angel Villena Abellan contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jesus Angel Villena Abellan.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jesus Angel Villena Abellan
Resumen de actos BORME publicados
- 28/03/2018
Acto inscrito por empresa relacionada con Jesus Angel Villena Abellan:
Constitución
Inscrito el 28/03/2018.
Tomo: 3307, Folio: 107, Sección: 8, Hoja Registral: 94919, Inscripción: 1
Publicado
el 06/04/2018 en MURCIA. Boletín: 67 , Referencia: 154293.
- 28/03/2018
Acto inscrito por empresa relacionada con Jesus Angel Villena Abellan:
Nombramientos
Inscrito el 28/03/2018.
Tomo: 3307, Folio: 107, Sección: 8, Hoja Registral: 94919, Inscripción: 1
Publicado
el 06/04/2018 en MURCIA. Boletín: 67 , Referencia: 154293.
- 05/01/2015
Acto inscrito por empresa relacionada con Jesus Angel Villena Abellan:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 05/01/2015.
Publicado
el 05/01/2015 en MURCIA., Referencia: 972217.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jesus Angel Villena Abellan - Cnae:
- Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
- Sic:
- Suministros para el automóvil
- Objeto social:
- LA COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE VEHICULOS Y REPUESTOS DE LOS MISMOS, ELMANTENIMIENTO Y REPARACION DE DICHOS VEHICULOS Y LA COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES, ASI COMO EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jesus Angel Villena Abellan, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jesus Angel Villena Abellan.
Sectores que han consultado al ejecutivo Jesus Angel Villena Abellan
Sectores
| 2009
(1)
|
Total
(1)
|
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Jesus Angel Villena Abellan también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Jesus Angel Villena Abellan Además, conozca si Jesus Angel Villena Abellan tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jesus Angel Villena Abellan.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí