Jesus Antonio Arevalo Vaquero
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jesus Antonio Arevalo Vaquero, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jesus Antonio Arevalo Vaquero. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jesus Antonio Arevalo Vaquero ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jesus Antonio Arevalo Vaquero se han publicado, entre otros, el cargo de administrador solidario en una empresa situada en Granada. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 17/09/2021, en el Registro Mercantil de Granada, Boletín 0, Referencia 1583252. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 17/09/2021. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 15/05/2021. El tiempo máximo que Jesus Antonio Arevalo Vaquero ha permanecido en un cargo es 9 años, 2 meses y 13 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 5 años, 6 meses y 1 dia. Además, se han publicado hasta 2 cargos en otras empresas bajo el nombre Jesus Antonio Arevalo Vaquero.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jesus Antonio Arevalo Vaquero.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jesus Antonio Arevalo Vaquero (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jesus Antonio Arevalo Vaquero?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jesus Antonio Arevalo Vaquero |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jesus Antonio Arevalo Vaquero |
La información de Jesus Antonio Arevalo Vaquero contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jesus Antonio Arevalo Vaquero.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jesus Antonio Arevalo Vaquero
Resumen de actos BORME publicados
- 17/09/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Jesus Antonio Arevalo Vaquero:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 17/09/2021.
Publicado
el 17/09/2021 en GRANADA., Referencia: 1583252.
- 06/05/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Jesus Antonio Arevalo Vaquero:
Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas
Inscrito el 06/05/2021.
Tomo: 1565, Folio: 30, Sección: 8, Hoja Registral: 46915, Inscripción: 1/B
Publicado
el 14/05/2021 en GRANADA. Boletín: 90 , Referencia: 227380.
- 02/07/2015
Acto inscrito por empresa relacionada con Jesus Antonio Arevalo Vaquero:
Constitución
Inscrito el 02/07/2015.
Tomo: 1565, Folio: 30, Sección: 8, Hoja Registral: 46915, Inscripción: 1
Publicado
el 08/07/2015 en GRANADA. Boletín: 127 , Referencia: 280040.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jesus Antonio Arevalo Vaquero - Cnae:
- Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
- Sic:
- CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS SC
- Objeto social:
- LA ADQUISICION Y/O VENTA POR CUALQUIER TITULO DE EDIFICIOS O DE SUELO RUSTICO. URBANO 0 URBANIZABLE PARA LA REALIZACION SOBRE EL MISMO DE CUALQUIER TIPO DE ACTUACIONES URBANISTICAS, PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS, CON DESTINO A LOCALES COMERCIALES, VIVIENDAS, PLAZAS DE APARCAMIENTO, GARAJES
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jesus Antonio Arevalo Vaquero, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jesus Antonio Arevalo Vaquero.
Sectores que han consultado al ejecutivo Jesus Antonio Arevalo Vaquero
Sectores
| 2005
(1)
| 2006
(1)
|
Total
(2)
|
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS |
0
| 1 | 1 |
INFORMES COMERCIALES | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Jesus Antonio Arevalo Vaquero también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Jesus Antonio Arevalo Vaquero Además, conozca si Jesus Antonio Arevalo Vaquero tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jesus Antonio Arevalo Vaquero.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí