Jesus Maria Terciado Valls
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jesus Maria Terciado Valls, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jesus Maria Terciado Valls. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jesus Maria Terciado Valls ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jesus Maria Terciado Valls se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Avila. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p., actividad SIC Servicios sc y objeto social La Redaccion,confeccion,estudio y Tramitacion de Toda Clase de Proyectos Tecnicos Relacionados Con la Ingenieria Agricola,asi Como la Asesoria y Prestacion de Servicios Tecnicos en Materias de Indole Rural y Urbana.. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 09/09/2022, en el Registro Mercantil de Avila, Boletín 173, Referencia 407862. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 25/08/2022, Tomo 62, Libro 20, Folio 4, Sección 8, Hoja 1267, Inscripción 8. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 17/09/2023. El tiempo máximo que Jesus Maria Terciado Valls ha permanecido en un cargo es 31 años, 3 meses y 27 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 2 meses y 10 dias. Además, se han publicado hasta 34 cargos en otras empresas bajo el nombre Jesus Maria Terciado Valls.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jesus Maria Terciado Valls.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jesus Maria Terciado Valls (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jesus Maria Terciado Valls?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jesus Maria Terciado Valls |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jesus Maria Terciado Valls |
La información de Jesus Maria Terciado Valls contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jesus Maria Terciado Valls.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jesus Maria Terciado Valls
Resumen de actos BORME publicados
- 31/07/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Jesus Maria Terciado Valls:
Nombramientos
Inscrito el 31/07/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 31949, Inscripción: 37
Publicado
el 07/08/2024 en VALLADOLID. Boletín: 151 , Referencia: 349548.
- 26/06/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Jesus Maria Terciado Valls:
Revocaciones
Inscrito el 26/06/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 31949, Inscripción: 36
Publicado
el 03/07/2024 en VALLADOLID. Boletín: 127 , Referencia: 299106.
- 26/06/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Jesus Maria Terciado Valls:
Nombramientos
Inscrito el 26/06/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 31949, Inscripción: 36
Publicado
el 03/07/2024 en VALLADOLID. Boletín: 127 , Referencia: 299106.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jesus Maria Terciado Valls - Cnae:
- Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
- Sic:
- Financieras en general
Servicios sc
- Objeto social:
- OTORGAMIENTO DE GARANTIAS PERSONALES, POR AVAL U OTRO MEDIO ADMITIDO EN DERECHO DISTINTO DEL SEGURO DE CAUCION, A FAVOR DE SUS SOCIOS PARA LAS OPERACIONES QUE REALICEN DENTRO DEL TRAFICO DE LAS EMPRESAS DE QUE SEAN TITULARES.
LA REDACCION,CONFECCION,ESTUDIO Y TRAMITACION DE TODA CLASE DE PROYECTOS TECNICOS RELACIONADOS CON LA INGENIERIA AGRICOLA,ASI COMO LA ASESORIA Y PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN MATERIAS DE INDOLE RURAL Y URBANA.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jesus Maria Terciado Valls, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jesus Maria Terciado Valls.
Sectores que han consultado al ejecutivo Jesus Maria Terciado Valls
Sectores
| 2011
(1)
| 2012
(2)
|
Total
(3)
|
ASOCIACIONES, ORGANIZACIONES, PARTIDOS POLITICOS |
0
| 2 | 2 |
INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 1 |
0
| 1 |
Ejecutivos similares a Jesus Maria Terciado Valls Además, conozca si Jesus Maria Terciado Valls tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jesus Maria Terciado Valls.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí