Jesus Miguel Sousa Andres
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jesus Miguel Sousa Andres, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jesus Miguel Sousa Andres. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jesus Miguel Sousa Andres ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jesus Miguel Sousa Andres se ha publicado el cargo de administrador solidario en una empresa situada en Valladolid. Está o ha estado relacionado con una empresa con actividad CNAE Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p., actividad SIC Máquinas industriales para servicios SC y objeto social A) Diseño, Fabricación, Instalación y Automatización de Todo Tipo de Procesos Industriales, Así Como el Desarrollo de Cualquier Tarea Relacionada Con el Mantenimiento Industrial. b) Realización de Todo Tipo de Instalaciones Informáticas, de Telecomunicaciones, Eléctricas, Neumáticas e Hidráulicas, e. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 05/04/2019, en el Registro Mercantil de Valladolid, Boletín 67, Referencia 155081. Este cambio ha sido Cambio de Domicilio Social, inscrito el 01/04/2019, Tomo 1394, Folio 42, Sección 8, Hoja 23825, Inscripción 4. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 31/07/2024. El tiempo de permanencia en un cargo es de 6 años, 5 meses y 22 dias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jesus Miguel Sousa Andres.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jesus Miguel Sousa Andres (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jesus Miguel Sousa Andres?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jesus Miguel Sousa Andres |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jesus Miguel Sousa Andres |
La información de Jesus Miguel Sousa Andres contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jesus Miguel Sousa Andres.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jesus Miguel Sousa Andres
Resumen de actos BORME publicados
- 01/04/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Jesus Miguel Sousa Andres:
Cambio de Domicilio Social
Inscrito el 01/04/2019.
Tomo: 1394, Folio: 42, Sección: 8, Hoja Registral: 23825, Inscripción: 4
Publicado
el 05/04/2019 en VALLADOLID. Boletín: 67 , Referencia: 155081.
- 10/04/2018
Acto inscrito por empresa relacionada con Jesus Miguel Sousa Andres:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 10/04/2018.
Tomo: 1394, Folio: 37, Sección: 8, Hoja Registral: 23825, Inscripción: 3
Publicado
el 17/04/2018 en VALLADOLID. Boletín: 74 , Referencia: 168612.
- 10/04/2018
Acto inscrito por empresa relacionada con Jesus Miguel Sousa Andres:
Nombramientos
Inscrito el 10/04/2018.
Tomo: 1394, Folio: 37, Sección: 8, Hoja Registral: 23825, Inscripción: 3
Publicado
el 17/04/2018 en VALLADOLID. Boletín: 74 , Referencia: 168612.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jesus Miguel Sousa Andres - Cnae:
- Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p.
- Sic:
- Máquinas industriales para servicios SC
- Objeto social:
- A) DISEÑO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TODO TIPO DE PROCESOS INDUSTRIALES, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE CUALQUIER TAREA RELACIONADA CON EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. B) REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE INSTALACIONES INFORMÁTICAS, DE TELECOMUNICACIONES, ELÉCTRICAS, NEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS, E
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jesus Miguel Sousa Andres, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jesus Miguel Sousa Andres.
Usuarios que consultaron Jesus Miguel Sousa Andres también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Jesus Miguel Sousa Andres tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jesus Miguel Sousa Andres.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí