Jesus Ruiz Racionero
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jesus Ruiz Racionero, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jesus Ruiz Racionero. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jesus Ruiz Racionero ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jesus Ruiz Racionero se han publicado, entre otros, el cargo de administrador mancomunado en una empresa situada en Ciudad Real. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados, actividad SIC Estaciones de servicio y gasolineras y objeto social La Venta al Por Menor de Comestibles.. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 11/09/2020, en el Registro Mercantil de Toledo, Boletín 0, Referencia 1410434. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 11/09/2020. El tiempo máximo que Jesus Ruiz Racionero ha permanecido en un cargo es 24 años, 6 meses y 9 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 1 año, 9 meses y 2 dias. Además, se han publicado hasta 2 cargos en otras empresas bajo el nombre Jesus Ruiz Racionero.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jesus Ruiz Racionero.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jesus Ruiz Racionero (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jesus Ruiz Racionero?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jesus Ruiz Racionero |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jesus Ruiz Racionero |
La información de Jesus Ruiz Racionero contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jesus Ruiz Racionero.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jesus Ruiz Racionero
Resumen de actos BORME publicados
- 11/09/2020
Acto inscrito por empresa relacionada con Jesus Ruiz Racionero:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 11/09/2020.
Publicado
el 11/09/2020 en TOLEDO., Referencia: 1410434.
- 12/01/2006
Acto inscrito por empresa relacionada con Jesus Ruiz Racionero:
Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 137 L.I.S
Inscrito el 12/01/2006.
Tomo: 193, Folio: 73, Sección: 8, Hoja Registral: 7129, Inscripción: B
Publicado
el 15/02/2006 en CIUDAD REAL. Boletín: 32 , Referencia: 81882.
- 27/04/2000
Acto inscrito por empresa relacionada con Jesus Ruiz Racionero:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 27/04/2000.
Publicado
el 27/04/2000 en CIUDAD REAL. Boletín: 81 , Referencia: 87887.
Ejercicio 1998
presentado
en Marzo del 2000
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jesus Ruiz Racionero - Cnae:
- Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
- Sic:
- Estaciones de servicio y gasolineras
DETALLISTAS DIVERSOS SC
- Objeto social:
- LA VENTA AL POR MENOR DE COMESTIBLES.
LA GESTION DIRECTA DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE ALCAZAR DE SAN JUAN Y DE GALERIAS COMERCIALES.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jesus Ruiz Racionero, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jesus Ruiz Racionero.
Usuarios que consultaron Jesus Ruiz Racionero también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Jesus Ruiz Racionero Además, conozca si Jesus Ruiz Racionero tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jesus Ruiz Racionero.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí