Joan Albert Riera
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Joan Albert Riera, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Joan Albert Riera. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Joan Albert Riera ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Joan Albert Riera se ha publicado el cargo de administrador unico en una empresa situada en Barcelona. Está o ha estado relacionado con una empresa con actividad CNAE Otras actividades de consultoría de gestión empresarial, actividad SIC SERVICIOS COMERCIALES SC y objeto social Asesoramiento a Empresas y Particulares en el Campo Fiscal,contable y Laboral,asesoramiento Juridico,administracion de Fincas y Seguros.. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 08/11/2023, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 213, Referencia 474103. Este cambio ha sido Revocaciones, inscrito el 30/10/2023, Tomo 21680, Folio 67, Sección 8, Hoja 26367, Inscripción 6. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 13/11/2022. El tiempo de permanencia en un cargo es de 11 meses y 7 dias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Joan Albert Riera.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Joan Albert Riera (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Joan Albert Riera?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Joan Albert Riera |
Tendrá la información más actualizada sobre
Joan Albert Riera |
La información de Joan Albert Riera contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Joan Albert Riera.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Joan Albert Riera
Resumen de actos BORME publicados
- 30/10/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Joan Albert Riera:
Revocaciones
Inscrito el 30/10/2023.
Tomo: 21680, Folio: 67, Sección: 8, Hoja Registral: 26367, Inscripción: 6
Publicado
el 08/11/2023 en BARCELONA. Boletín: 213 , Referencia: 474103.
- 30/10/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Joan Albert Riera:
Nombramientos
Inscrito el 30/10/2023.
Tomo: 21680, Folio: 67, Sección: 8, Hoja Registral: 26367, Inscripción: 6
Publicado
el 08/11/2023 en BARCELONA. Boletín: 213 , Referencia: 474103.
- 02/05/2013
Acto inscrito por empresa relacionada con Joan Albert Riera:
Revocaciones
Inscrito el 02/05/2013.
Tomo: 21680, Folio: 67, Sección: 8, Hoja Registral: 26367, Inscripción: 5
Publicado
el 10/05/2013 en BARCELONA. Boletín: 87 , Referencia: 216109.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Joan Albert Riera - Cnae:
- Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
- Sic:
- SERVICIOS COMERCIALES SC
- Objeto social:
- ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y PARTICULARES EN EL CAMPO FISCAL,CONTABLE Y LABORAL,ASESORAMIENTO JURIDICO,ADMINISTRACION DE FINCAS Y SEGUROS.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Joan Albert Riera, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Joan Albert Riera.
Usuarios que consultaron Joan Albert Riera también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Joan Albert Riera tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Joan Albert Riera.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí