Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Tarragona. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, actividad SIC SERVICIOS DE DIVERSION Y RECREATIVOS SC y objeto social Organizacion y Gestion de Clubes y Centros Deportivos. Organizacion de Actividades de Ocio Inclyendo Deprote, Actos Sociales, Culturales, Educativos y de Hosteleria. Producción, Desarrollo, Comercio, al Por Menor y al Por Mayor, Distribucción y Venta de Aplicaciónes Móviles Multiplataforma, Servicios de Agencias de Comunicación o Publicidad, Servicios de Asesoramiento, Estatregia, Consultoría, Comercilaización y Venta Por Cualquier Medio de Publicidad y Comunica. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 31/03/2021, en el Registro Mercantil de Tarragona, Boletín 61, Referencia 151149. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 24/03/2021, Tomo 2201, Folio 221, Sección 8, Hoja 33894, Inscripción 5. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 14/10/2022. El tiempo máximo que Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand ha permanecido en un cargo es 7 años, 4 meses y 2 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 6 meses y 11 dias. Además, se han publicado hasta 5 cargos en otras empresas bajo el nombre Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand |
Tendrá la información más actualizada sobre
Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand |
La información de Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand
Resumen de actos BORME publicados
- 24/03/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 24/03/2021.
Tomo: 2201, Folio: 221, Sección: 8, Hoja Registral: 33894, Inscripción: 5
Publicado
el 31/03/2021 en TARRAGONA. Boletín: 61 , Referencia: 151149.
- 24/03/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand:
Nombramientos
Inscrito el 24/03/2021.
Tomo: 2201, Folio: 221, Sección: 8, Hoja Registral: 33894, Inscripción: 5
Publicado
el 31/03/2021 en TARRAGONA. Boletín: 61 , Referencia: 151149.
- 29/12/2017
Acto inscrito por empresa relacionada con Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 29/12/2017.
Tomo: 3024, Folio: 183, Sección: 8, Hoja Registral: 51643, Inscripción: 2
Publicado
el 08/01/2018 en TARRAGONA. Boletín: 5 , Referencia: 10466.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand - Cnae:
- Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
- Sic:
- SERVICIOS DE DIVERSION Y RECREATIVOS SC
- Objeto social:
- ORGANIZACION Y GESTION DE CLUBES Y CENTROS DEPORTIVOS. ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO INCLYENDO DEPROTE, ACTOS SOCIALES, CULTURALES, EDUCATIVOS Y DE HOSTELERIA. PRODUCCIÓN, DESARROLLO, COMERCIO, AL POR MENOR Y AL POR MAYOR, DISTRIBUCCIÓN Y VENTA DE APLICACIÓNES MÓVILES MULTIPLATAFORMA, SERVICIOS DE AGENCIAS DE COMUNICACIÓN O PUBLICIDAD, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, ESTATREGIA, CONSULTORÍA, COMERCILAIZACIÓN Y VENTA POR CUALQUIER MEDIO DE PUBLICIDAD Y COMUNICA
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand.
Usuarios que consultaron Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand Además, conozca si Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Joannes Mathildis Henricus Bogaarts Armand.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí