Johannes Cornelis Broersen
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Johannes Cornelis Broersen, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Johannes Cornelis Broersen. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Johannes Cornelis Broersen ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Johannes Cornelis Broersen se han publicado, entre otros, el cargo de consejero. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p., actividad SIC Servicios sc y objeto social Importacion y Exportacion Asi Como la Comercializacion de Todo Tipo de Vehiculos de Automocion, Nuevos y Usados, ya Sean Turismos, Remolques, Industriales o Embarcaciones, Asi Como de Todo Tipo de Repuestos Relacionados,etc.. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 25/07/2022, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 0, Referencia 2102914. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 25/07/2022. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 06/10/2022. El tiempo de permanencia en un cargo es de 34 años, 7 meses y 13 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Johannes Cornelis Broersen.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Johannes Cornelis Broersen.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Johannes Cornelis Broersen (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Johannes Cornelis Broersen?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Johannes Cornelis Broersen |
Tendrá la información más actualizada sobre
Johannes Cornelis Broersen |
La información de Johannes Cornelis Broersen contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Johannes Cornelis Broersen.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Johannes Cornelis Broersen
Resumen de actos BORME publicados
- 25/07/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Johannes Cornelis Broersen:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 25/07/2022.
Publicado
el 25/07/2022 en MADRID., Referencia: 2102914.
- 14/11/1991
Acto inscrito por empresa relacionada con Johannes Cornelis Broersen:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 14/11/1991.
Publicado
el 14/11/1991 en MADRID. Boletín: 219 , Referencia: 241146.
Ejercicio 1990
presentado
en Septiembre del 1991
- 18/09/1990
Acto inscrito por empresa relacionada con Johannes Cornelis Broersen:
Cambio de Domicilio Social
Inscrito el 18/09/1990.
Tomo: 10135, Libro: 8711, Folio: 190, Sección: 8, Hoja Registral: 91442, Inscripción: 2
Publicado
el 02/10/1990 en MADRID. Boletín: 165 , Referencia: 130082.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Johannes Cornelis Broersen - Cnae:
- Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
- Sic:
- Servicios sc
- Objeto social:
- IMPORTACION Y EXPORTACION ASI COMO LA COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE VEHICULOS DE AUTOMOCION, NUEVOS Y USADOS, YA SEAN TURISMOS, REMOLQUES, INDUSTRIALES O EMBARCACIONES, ASI COMO DE TODO TIPO DE REPUESTOS RELACIONADOS,ETC.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Johannes Cornelis Broersen, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Johannes Cornelis Broersen.
Sectores que han consultado al ejecutivo Johannes Cornelis Broersen
Sectores
| 2014
(1)
|
Total
(1)
|
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Johannes Cornelis Broersen también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Johannes Cornelis Broersen Además, conozca si Johannes Cornelis Broersen tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Johannes Cornelis Broersen.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí