Jordi Suriñach Romans
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jordi Suriñach Romans, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jordi Suriñach Romans. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jordi Suriñach Romans ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jordi Suriñach Romans se ha publicado el cargo de consejero en una empresa situada en Barcelona. Está o ha estado relacionado con una empresa con actividad CNAE Promoción inmobiliaria, actividad SIC PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC y objeto social Siempre Que Sean de Interes Publico,se Ofrezcan Dentro Del Termino Municipal de Mataro y en Beneficio de Sus Habitantes: Creacion de Suelo Urbanizado Residencial,terciario,industrial y de Equipamientos.remodelacion. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 09/07/2024, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 131, Referencia 305889. Este cambio ha sido Revocaciones, inscrito el 02/07/2024, Sección 8, Hoja 103291, Inscripción 86. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información sobre ayudas, subvenciones y licitaciones adjudicadas, el 12/12/2023. El tiempo de permanencia en un cargo es de 28 años, 8 meses y 2 dias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jordi Suriñach Romans.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jordi Suriñach Romans (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jordi Suriñach Romans?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jordi Suriñach Romans |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jordi Suriñach Romans |
La información de Jordi Suriñach Romans contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jordi Suriñach Romans.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jordi Suriñach Romans
Resumen de actos BORME publicados
- 02/07/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Jordi Suriñach Romans:
Revocaciones
Inscrito el 02/07/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 103291, Inscripción: 86
Publicado
el 09/07/2024 en BARCELONA. Boletín: 131 , Referencia: 305889.
- 02/07/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Jordi Suriñach Romans:
Nombramientos
Inscrito el 02/07/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 103291, Inscripción: 86
Publicado
el 09/07/2024 en BARCELONA. Boletín: 131 , Referencia: 305889.
- 06/05/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Jordi Suriñach Romans:
Nombramientos
Inscrito el 06/05/2024.
Tomo: 49000, Folio: 143, Sección: 8, Hoja Registral: 103291, Inscripción: 85
Publicado
el 16/05/2024 en BARCELONA. Boletín: 93 , Referencia: 223305.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jordi Suriñach Romans - Cnae:
- Promoción inmobiliaria
- Sic:
- PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
- Objeto social:
- SIEMPRE QUE SEAN DE INTERES PUBLICO,SE OFREZCAN DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE MATARO Y EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES: CREACION DE SUELO URBANIZADO RESIDENCIAL,TERCIARIO,INDUSTRIAL Y DE EQUIPAMIENTOS.REMODELACION
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jordi Suriñach Romans, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jordi Suriñach Romans.
Sectores que han consultado al ejecutivo Jordi Suriñach Romans
Sectores
| 2014
(2)
| 2019
(1)
|
Total
(3)
|
OTROS SECTORES |
0
| 1 | 1 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 2 |
0
| 2 |
Usuarios que consultaron Jordi Suriñach Romans también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Jordi Suriñach Romans tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jordi Suriñach Romans.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí