Jorge Francisco Mestre Casado
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jorge Francisco Mestre Casado, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jorge Francisco Mestre Casado. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jorge Francisco Mestre Casado ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jorge Francisco Mestre Casado se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado en una empresa situada en Baleares. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 10/06/2021, en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca, Boletín 109, Referencia 280600. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 03/06/2021, Tomo 2788, Folio 131, Sección 8, Hoja 85378, Inscripción 4. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 10/12/2022. El tiempo máximo que Jorge Francisco Mestre Casado ha permanecido en un cargo es 3 años, 3 meses y 29 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 2 años, 5 meses y 13 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Jorge Francisco Mestre Casado.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jorge Francisco Mestre Casado.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jorge Francisco Mestre Casado (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jorge Francisco Mestre Casado?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jorge Francisco Mestre Casado |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jorge Francisco Mestre Casado |
La información de Jorge Francisco Mestre Casado contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jorge Francisco Mestre Casado.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jorge Francisco Mestre Casado
Resumen de actos BORME publicados
- 03/06/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Jorge Francisco Mestre Casado:
Nombramientos
Inscrito el 03/06/2021.
Tomo: 2788, Folio: 131, Sección: 8, Hoja Registral: 85378, Inscripción: 4
Publicado
el 10/06/2021 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 109 , Referencia: 280600.
- 26/04/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Jorge Francisco Mestre Casado:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 26/04/2021.
Tomo: 2788, Folio: 131, Sección: 8, Hoja Registral: 85378, Inscripción: 3
Publicado
el 05/05/2021 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 83 , Referencia: 204660.
- 26/04/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Jorge Francisco Mestre Casado:
Nombramientos
Inscrito el 26/04/2021.
Tomo: 2788, Folio: 131, Sección: 8, Hoja Registral: 85378, Inscripción: 3
Publicado
el 05/05/2021 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 83 , Referencia: 204660.
Obtener información mercantil completaAcceder
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jorge Francisco Mestre Casado, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jorge Francisco Mestre Casado.
Usuarios que consultaron Jorge Francisco Mestre Casado también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Jorge Francisco Mestre Casado tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jorge Francisco Mestre Casado.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí