Jose Angel Calvera Martin
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jose Angel Calvera Martin, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jose Angel Calvera Martin. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jose Angel Calvera Martin ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jose Angel Calvera Martin se han publicado, entre otros, el cargo de administrador solidario en una empresa situada en Zaragoza. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 25/08/2022, en el Registro Mercantil de Zaragoza, Boletín 162, Referencia 392942. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 18/08/2022, Tomo 4587, Folio 64, Sección 8, Hoja 70025, Inscripción 2. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 14/07/2022. El tiempo máximo que Jose Angel Calvera Martin ha permanecido en un cargo es 30 años, 4 meses y 13 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 2 años y 10 dias. Además, se han publicado hasta 9 cargos en otras empresas bajo el nombre Jose Angel Calvera Martin.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jose Angel Calvera Martin.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jose Angel Calvera Martin (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jose Angel Calvera Martin?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jose Angel Calvera Martin |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jose Angel Calvera Martin |
La información de Jose Angel Calvera Martin contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jose Angel Calvera Martin.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jose Angel Calvera Martin
Resumen de actos BORME publicados
- 01/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Angel Calvera Martin:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 01/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 31497, Inscripción: 11
Publicado
el 08/08/2024 en ZARAGOZA. Boletín: 152 , Referencia: 352198.
- 01/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Angel Calvera Martin:
Nombramientos
Inscrito el 01/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 31497, Inscripción: 11
Publicado
el 08/08/2024 en ZARAGOZA. Boletín: 152 , Referencia: 352198.
- 09/02/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Angel Calvera Martin:
Nombramientos
Inscrito el 09/02/2024.
Tomo: 2814, Folio: 22, Sección: 8, Hoja Registral: 31497, Inscripción: 10
Publicado
el 19/02/2024 en ZARAGOZA. Boletín: 35 , Referencia: 86081.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jose Angel Calvera Martin - Cnae:
- Servicios de mudanza
Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje
- Sic:
- Transporte local sin almacenaje
Escuelas y servicios educativos sc
- Objeto social:
- TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA.
LA ENSEÑANZA A CONDUCIR VEHICULOS TERRESTRES (AUTOESCUELA), ACUATICOS Y AERONAUTICOS, ASI COMO DE IDIOMAS, CORTE Y CONFECCION, MECANOGRAFIA, TAQUIGRAFIA
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jose Angel Calvera Martin, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jose Angel Calvera Martin.
Usuarios que consultaron Jose Angel Calvera Martin también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Jose Angel Calvera Martin Además, conozca si Jose Angel Calvera Martin tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jose Angel Calvera Martin.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí