Jose Antonio Farran Comes
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jose Antonio Farran Comes, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jose Antonio Farran Comes. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jose Antonio Farran Comes ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jose Antonio Farran Comes se han publicado, entre otros, el cargo de liquidador en una empresa situada en Lleida. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción, actividad SIC Ferretería y objeto social Compra, Venta, Distribucion y Comercio al Mayor y Menor, de Productos de Ferreteria Materiales Para la Construccion y Joyeria. Explotacion de Toda Clase de Explotaciones Agricolas y Ganaderas, Propias o Mediante Arrendamiento, Asi Como la Compra y Venta de Productos Relacionados y Agroalimenta. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 14/03/2007, en el Registro Mercantil de Lleida, Boletín 52, Referencia 153684. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 28/02/2007, Tomo 620, Folio 220, Sección 8, Hoja 11680, Inscripción 2. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 04/01/2012. El tiempo máximo que Jose Antonio Farran Comes ha permanecido en un cargo es 31 años, 4 meses y 16 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 2 meses y 7 dias. Además, se han publicado hasta 9 cargos en otras empresas bajo el nombre Jose Antonio Farran Comes.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jose Antonio Farran Comes.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jose Antonio Farran Comes (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jose Antonio Farran Comes?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jose Antonio Farran Comes |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jose Antonio Farran Comes |
La información de Jose Antonio Farran Comes contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jose Antonio Farran Comes.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jose Antonio Farran Comes
Resumen de actos BORME publicados
- 20/06/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Antonio Farran Comes:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 20/06/2022.
Publicado
el 20/06/2022 en LLEIDA., Referencia: 1881749.
- 05/04/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Antonio Farran Comes:
Cierre Provisional de Hoja Registral
Inscrito el 05/04/2022.
Tomo: 200, Folio: 205, Sección: 8, Hoja Registral: 3748, Inscripción: N
Publicado
el 26/05/2022 en LLEIDA. Boletín: 99 , Referencia: 240399.
- 05/04/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Antonio Farran Comes:
Otros Conceptos
Inscrito el 05/04/2022.
Tomo: 200, Folio: 205, Sección: 8, Hoja Registral: 3748, Inscripción: N
Publicado
el 26/05/2022 en LLEIDA. Boletín: 99 , Referencia: 240399.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jose Antonio Farran Comes - Cnae:
- Producción agrícola combinada con la producción ganadera
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
- Sic:
- Granjas en general
Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
- Objeto social:
- GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS AGROALIMENTARIOS Y GANADEROS.
CONSTRUCCION, PROMOCION, COMPRA, VENTA Y ALQUILER, REALIZACION DE OBRAS DE REFORMA, INTERIORISMO, REHABILITACION DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS, CENTROS, COMPLEJOS Y EDIFICACIONES COMERCIALES, LOCALES, OFICINAS, NAVES INDUSTRIALES, ETC
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jose Antonio Farran Comes, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jose Antonio Farran Comes.
Sectores que han consultado al ejecutivo Jose Antonio Farran Comes
Sectores
| 2004
(2)
| 2005
(1)
|
Total
(3)
|
ASESORIAS Y GESTORIAS | 1 | 1 | 2 |
AUDITORES, ECONOMISTAS Y CONSULTORES | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Jose Antonio Farran Comes también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Jose Antonio Farran Comes Además, conozca si Jose Antonio Farran Comes tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jose Antonio Farran Comes.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí