Jose Antonio Moret Borra
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jose Antonio Moret Borra, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jose Antonio Moret Borra. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jose Antonio Moret Borra ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jose Antonio Moret Borra se han publicado, entre otros, el cargo de consejero en una empresa situada en Valencia. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Hoteles y alojamientos similares, actividad SIC Pensiones y casas de huéspedes y objeto social La Explotacion de Instalaciones Deportivas. la Explotacion de Establecimientos Hoteleros y Hosteleros. el Comercio al Por Mayor y al Por Menor de Todo Tipo de Prendas y Artículos Deportivos. la Explotacion de Centros Sanitarios y de Enseñanza Reglada y no Reglada. la Importacion y. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 03/08/2022, en el Registro Mercantil de Valencia, Boletín 0, Referencia 2110215. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 03/08/2022. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 10/09/2017. El tiempo de permanencia en un cargo es de 19 años, 2 meses y 15 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Jose Antonio Moret Borra.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jose Antonio Moret Borra.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jose Antonio Moret Borra (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jose Antonio Moret Borra?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jose Antonio Moret Borra |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jose Antonio Moret Borra |
La información de Jose Antonio Moret Borra contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jose Antonio Moret Borra.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jose Antonio Moret Borra
Resumen de actos BORME publicados
- 03/08/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Antonio Moret Borra:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 03/08/2022.
Publicado
el 03/08/2022 en VALENCIA., Referencia: 2110215.
- 02/09/2015
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Antonio Moret Borra:
Cierre Provisional de Hoja Registral
Inscrito el 02/09/2015.
Tomo: 8186, Libro: 5478, Folio: 202, Sección: 8, Hoja Registral: 105417, Inscripción: 1/M
Publicado
el 09/09/2015 en VALENCIA. Boletín: 172 , Referencia: 369109.
- 12/07/2011
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Antonio Moret Borra:
Declaración de Fallido
Inscrito el 12/07/2011.
Tomo: 8186, Libro: 5478, Folio: 202, Sección: 8, Hoja Registral: 105417, Inscripción: 1/M
Publicado
el 21/07/2011 en VALENCIA. Boletín: 139 , Referencia: 306884.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jose Antonio Moret Borra - Cnae:
- Hoteles y alojamientos similares
- Sic:
- Pensiones y casas de huéspedes
- Objeto social:
- LA EXPLOTACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. LA EXPLOTACION DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Y HOSTELEROS. EL COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE TODO TIPO DE PRENDAS Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS. LA EXPLOTACION DE CENTROS SANITARIOS Y DE ENSEÑANZA REGLADA Y NO REGLADA. LA IMPORTACION Y
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jose Antonio Moret Borra, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jose Antonio Moret Borra.
Usuarios que consultaron Jose Antonio Moret Borra también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Jose Antonio Moret Borra Además, conozca si Jose Antonio Moret Borra tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jose Antonio Moret Borra.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí