Jose l Fornes Gimeno
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jose l Fornes Gimeno, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jose l Fornes Gimeno. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jose l Fornes Gimeno ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jose l Fornes Gimeno se han publicado, entre otros, el cargo de vocal comis.control en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Fondos de pensiones, actividad SIC Fondos de pensiones, salud y bienestar y objeto social Dar Cumplimiento al Plan o Planes de Pensiones Que en el se Integren. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 21/12/2022, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 241, Referencia 557137. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 14/12/2022, Tomo 38057, Folio 13, Sección 8, Hoja 677505, Inscripción 4/M. El tiempo máximo que Jose l Fornes Gimeno ha permanecido en un cargo es 3 años, 10 meses y 12 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 2 años, 4 meses y 5 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Jose l Fornes Gimeno.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jose l Fornes Gimeno.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jose l Fornes Gimeno (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jose l Fornes Gimeno?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jose l Fornes Gimeno |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jose l Fornes Gimeno |
La información de Jose l Fornes Gimeno contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jose l Fornes Gimeno.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jose l Fornes Gimeno
Resumen de actos BORME publicados
- 14/12/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose l Fornes Gimeno:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 14/12/2022.
Tomo: 38057, Folio: 13, Sección: 8, Hoja Registral: 677505, Inscripción: 4/M
Publicado
el 21/12/2022 en MADRID. Boletín: 241 , Referencia: 557137.
- 14/12/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose l Fornes Gimeno:
Nombramientos
Inscrito el 14/12/2022.
Tomo: 38057, Folio: 13, Sección: 8, Hoja Registral: 677505, Inscripción: 4/M
Publicado
el 21/12/2022 en MADRID. Boletín: 241 , Referencia: 557137.
- 28/05/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose l Fornes Gimeno:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 28/05/2022.
Tomo: 38057, Folio: 14, Sección: 8, Hoja Registral: 677505, Inscripción: 7
Publicado
el 03/06/2022 en MADRID. Boletín: 105 , Referencia: 258972.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jose l Fornes Gimeno - Cnae:
- Fondos de pensiones
- Sic:
- Fondos de pensiones, salud y bienestar
- Objeto social:
- DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN O PLANES DE PENSIONES QUE EN EL SE INTEGREN
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jose l Fornes Gimeno, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jose l Fornes Gimeno.
Usuarios que consultaron Jose L Fornes Gimeno también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Jose l Fornes Gimeno tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jose l Fornes Gimeno.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí