Jose Luis Celaya Miranda
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jose Luis Celaya Miranda, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jose Luis Celaya Miranda. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jose Luis Celaya Miranda ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jose Luis Celaya Miranda se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p., actividad SIC Servicios sc y objeto social Actividades Referidas a Productos Hortofruticolas y Del Campo,etc.y Otros.. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 23/09/1993, en el Registro Mercantil de Navarra, Boletín 184, Referencia 313061. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 30/08/1993, Tomo 63, Folio 208, Sección 8, Hoja 1173, Inscripción 2. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 02/10/2022. El tiempo máximo que Jose Luis Celaya Miranda ha permanecido en un cargo es 31 años, 8 meses y 14 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 31 años y 30 dias. Además, se han publicado hasta 2 cargos en otras empresas bajo el nombre Jose Luis Celaya Miranda.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jose Luis Celaya Miranda.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jose Luis Celaya Miranda (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jose Luis Celaya Miranda?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jose Luis Celaya Miranda |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jose Luis Celaya Miranda |
La información de Jose Luis Celaya Miranda contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jose Luis Celaya Miranda.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jose Luis Celaya Miranda
Resumen de actos BORME publicados
- 30/08/1993
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Luis Celaya Miranda:
Nombramientos
Inscrito el 30/08/1993.
Tomo: 63, Folio: 208, Sección: 8, Hoja Registral: 1173, Inscripción: 2
Publicado
el 23/09/1993 en NAVARRA. Boletín: 184 , Referencia: 313061.
- 15/01/1993
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Luis Celaya Miranda:
Adaptación de sociedad
Inscrito el 15/01/1993.
Tomo: 258, Folio: 183, Sección: 8, Hoja Registral: 5605, Inscripción: 4
Publicado
el 05/02/1993 en NAVARRA. Boletín: 24 , Referencia: 37915.
- 15/01/1993
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Luis Celaya Miranda:
Revocaciones
Inscrito el 15/01/1993.
Tomo: 258, Folio: 183, Sección: 8, Hoja Registral: 5605, Inscripción: 4
Publicado
el 05/02/1993 en NAVARRA. Boletín: 24 , Referencia: 37915.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jose Luis Celaya Miranda - Cnae:
- Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Comercio al por mayor de flores y plantas
- Sic:
- Servicios sc
PRODUCTOS DIVERSOS PERECEDEROS SC
- Objeto social:
- ACTIVIDADES REFERIDAS A PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS Y DEL CAMPO,ETC.Y OTROS.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jose Luis Celaya Miranda, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jose Luis Celaya Miranda.
Sectores que han consultado al ejecutivo Jose Luis Celaya Miranda
Sectores
| 2022
(2)
| 2023
(1)
|
Total
(3)
|
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 2 | 1 | 3 |
Usuarios que consultaron Jose Luis Celaya Miranda también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Jose Luis Celaya Miranda Además, conozca si Jose Luis Celaya Miranda tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jose Luis Celaya Miranda.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí