Jose Luis Ortega Gaspar
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jose Luis Ortega Gaspar, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jose Luis Ortega Gaspar. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jose Luis Ortega Gaspar ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jose Luis Ortega Gaspar se han publicado, entre otros, el cargo de administrador solidario en una empresa situada en Malaga. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 10/05/2018, en el Registro Mercantil de Malaga, Boletín 89, Referencia 201041. Este cambio ha sido Constitución, inscrito el 30/04/2018, Tomo 5728, Libro 4635, Folio 55, Sección 8, Hoja 144997, Inscripción 1. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 27/08/2022. El tiempo máximo que Jose Luis Ortega Gaspar ha permanecido en un cargo es 24 años, 6 meses y 25 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 1 mes y 13 dias. Además, se han publicado hasta 16 cargos en otras empresas bajo el nombre Jose Luis Ortega Gaspar.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jose Luis Ortega Gaspar.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jose Luis Ortega Gaspar (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jose Luis Ortega Gaspar?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jose Luis Ortega Gaspar |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jose Luis Ortega Gaspar |
La información de Jose Luis Ortega Gaspar contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jose Luis Ortega Gaspar.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jose Luis Ortega Gaspar
Resumen de actos BORME publicados
- 28/05/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Luis Ortega Gaspar:
Revocaciones
Inscrito el 28/05/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 71013, Inscripción: 35
Publicado
el 04/06/2024 en BARCELONA. Boletín: 106 , Referencia: 251598.
- 11/11/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Luis Ortega Gaspar:
Revocaciones
Inscrito el 11/11/2022.
Tomo: 3517, Libro: 2429, Folio: 59, Sección: 8, Hoja Registral: 69232, Inscripción: 7
Publicado
el 22/11/2022 en MALAGA. Boletín: 222 , Referencia: 511144.
- 22/06/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Luis Ortega Gaspar:
Cambio de Domicilio Social
Inscrito el 22/06/2022.
Tomo: 3517, Libro: 2429, Folio: 59, Sección: 8, Hoja Registral: 69232, Inscripción: 6
Publicado
el 30/06/2022 en MALAGA. Boletín: 124 , Referencia: 308047.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jose Luis Ortega Gaspar - Cnae:
- Almacenamiento y actividades anexas al transporte
Actividades jurídicas y de contabilidad
- Sic:
- OTROS SERVICIOS ANEXOS PARA EL TRANSPORTE SC
Servicios legales
- Objeto social:
- TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA. ACTIVIDADES AUXILIARES DE TRANSPORTES.-
REALIZACION DE ESTUDIOS DE INFORMES COMERCIALES,ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION DE EMPRESAS EN TODA CLASE DE OPERACIONES MERCANTILES.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jose Luis Ortega Gaspar, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jose Luis Ortega Gaspar.
Usuarios que consultaron Jose Luis Ortega Gaspar también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Jose Luis Ortega Gaspar Además, conozca si Jose Luis Ortega Gaspar tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jose Luis Ortega Gaspar.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí