Jose Luis Perales Alvir
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jose Luis Perales Alvir, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jose Luis Perales Alvir. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jose Luis Perales Alvir ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jose Luis Perales Alvir se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Fabricación de otros productos de plástico, actividad SIC ARTICULOS PLASTICOS DIVERSOS SC. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 20/11/2023, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 220, Referencia 491994. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 13/11/2023, Tomo 33818, Folio 136, Sección 8, Hoja 44255, Inscripción 55. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información sobre ayudas, subvenciones y licitaciones adjudicadas, el 13/05/2024. El tiempo máximo que Jose Luis Perales Alvir ha permanecido en un cargo es 25 años, 3 meses y 7 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 10 meses y 15 dias. Además, se han publicado hasta 14 cargos en otras empresas bajo el nombre Jose Luis Perales Alvir.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jose Luis Perales Alvir.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jose Luis Perales Alvir (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jose Luis Perales Alvir?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jose Luis Perales Alvir |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jose Luis Perales Alvir |
La información de Jose Luis Perales Alvir contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jose Luis Perales Alvir.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jose Luis Perales Alvir
Resumen de actos BORME publicados
- 29/01/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Luis Perales Alvir:
Convocatoria de Juntas
Inscrito el 29/01/2024.
Publicado
el 29/01/2024 en MADRID. Boletín: 20 , Referencia: 20005.
- 24/11/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Luis Perales Alvir:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 24/11/2023.
Tomo: 22449, Folio: 156, Sección: 8, Hoja Registral: 50859, Inscripción: 44
Publicado
el 01/12/2023 en MADRID. Boletín: 229 , Referencia: 514086.
- 24/11/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Luis Perales Alvir:
Nombramientos
Inscrito el 24/11/2023.
Tomo: 22449, Folio: 156, Sección: 8, Hoja Registral: 50859, Inscripción: 44
Publicado
el 01/12/2023 en MADRID. Boletín: 229 , Referencia: 514086.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jose Luis Perales Alvir - Cnae:
- Promoción inmobiliaria
Fabricación de chapas y tableros de madera
- Sic:
- PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
Chapados y contrachapados de maderas duras
- Objeto social:
- LA CONSTRUCCION, ADQUISICION, TENENCIA Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES
FABRICACION DE TABLEROS CONTRACHAPADOS Y TODA CLASE DE CARPINTERIA DE MADERA, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE CONSTRUCCION Y PARTICIPACION EN SOCIEDADES AN LOGAS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jose Luis Perales Alvir, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jose Luis Perales Alvir.
Sectores que han consultado al ejecutivo Jose Luis Perales Alvir
Sectores
| 2003
(1)
| 2009
(1)
|
Total
(2)
|
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS |
0
| 1 | 1 |
CONSTRUCCION / INMOBILIARIAS Y OBRAS PUBLICAS | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Jose Luis Perales Alvir también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Jose Luis Perales Alvir Además, conozca si Jose Luis Perales Alvir tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jose Luis Perales Alvir.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí