Jose Luis Pueyo Bayas
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jose Luis Pueyo Bayas, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jose Luis Pueyo Bayas. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jose Luis Pueyo Bayas ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jose Luis Pueyo Bayas se han publicado, entre otros, el cargo de consejero en una empresa situada en Zaragoza. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Producción de energía eléctrica de otros tipos, actividad SIC PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ELÉCTRICOS y objeto social La Produccion de Energia Mediante Sistemas de Energias Renovables y su Posterior Venta. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 13/09/2021, en el Registro Mercantil de Zaragoza, Boletín 0, Referencia 1573897. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 13/09/2021. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 26/01/2020. El tiempo máximo que Jose Luis Pueyo Bayas ha permanecido en un cargo es 32 años, 5 meses y 9 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 5 meses y 10 dias. Además, se han publicado hasta 21 cargos en otras empresas bajo el nombre Jose Luis Pueyo Bayas.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jose Luis Pueyo Bayas.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jose Luis Pueyo Bayas (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jose Luis Pueyo Bayas?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jose Luis Pueyo Bayas |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jose Luis Pueyo Bayas |
La información de Jose Luis Pueyo Bayas contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jose Luis Pueyo Bayas.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jose Luis Pueyo Bayas
Resumen de actos BORME publicados
- 21/06/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Luis Pueyo Bayas:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 21/06/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 6247, Inscripción: 33
Publicado
el 28/06/2024 en ZARAGOZA. Boletín: 124 , Referencia: 293220.
- 21/06/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Luis Pueyo Bayas:
Nombramientos
Inscrito el 21/06/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 6247, Inscripción: 33
Publicado
el 28/06/2024 en ZARAGOZA. Boletín: 124 , Referencia: 293220.
- 17/06/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Luis Pueyo Bayas:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 17/06/2024.
Tomo: 1, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 6382, Inscripción: 31
Publicado
el 26/06/2024 en ZARAGOZA. Boletín: 122 , Referencia: 288853.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jose Luis Pueyo Bayas - Cnae:
- Producción agrícola combinada con la producción ganadera
Producción de energía eléctrica de otros tipos
- Sic:
- Granjas en general
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ELÉCTRICOS
- Objeto social:
- PRODUCCION. SACRIFICIO Y COMERCIALIZACION DE AVES DE TODOS LOS TIPOS. ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS TROCEADOS, COCINADOS Y CONSERVADOS DE AVES Y ANIMALES VIVOS, UNA VEZ SACRIFICADOS. PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
LA PRODUCCION DE ENERGIA MEDIANTE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVABLES Y SU POSTERIOR VENTA
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jose Luis Pueyo Bayas, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jose Luis Pueyo Bayas.
Sectores que han consultado al ejecutivo Jose Luis Pueyo Bayas
Sectores
| 2013
(1)
| 2022
(1)
|
Total
(2)
|
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 | 1 | 2 |
Usuarios que consultaron Jose Luis Pueyo Bayas también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Jose Luis Pueyo Bayas Además, conozca si Jose Luis Pueyo Bayas tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jose Luis Pueyo Bayas.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí