Jose Manuel Borjas Franco
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jose Manuel Borjas Franco, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jose Manuel Borjas Franco. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jose Manuel Borjas Franco ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jose Manuel Borjas Franco se han publicado, entre otros, el cargo de liquidador mancomunado en una empresa situada en Barcelona. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Promoción inmobiliaria, actividad SIC PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC y objeto social La Compraventa, Adquisicion, o Enajenacion Por Cualquier Titulo Asi Como la Promocion y Explotacion en Arrendamiento no Financiero o en Cualquier Otra Forma Admitida en Derecho de Fincas, Etc. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 04/04/2019, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 66, Referencia 150721. Este cambio ha sido Revocaciones, inscrito el 22/03/2019, Tomo 36468, Folio 136, Sección 8, Hoja 290425, Inscripción 5. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 11/11/2010. El tiempo máximo que Jose Manuel Borjas Franco ha permanecido en un cargo es 18 años, 3 meses y 9 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 7 meses y 20 dias. Además, se han publicado hasta 23 cargos en otras empresas bajo el nombre Jose Manuel Borjas Franco.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jose Manuel Borjas Franco.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jose Manuel Borjas Franco (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jose Manuel Borjas Franco?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jose Manuel Borjas Franco |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jose Manuel Borjas Franco |
La información de Jose Manuel Borjas Franco contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jose Manuel Borjas Franco.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jose Manuel Borjas Franco
Resumen de actos BORME publicados
- 26/03/2020
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Manuel Borjas Franco:
Declaración de unipersonalidad
Inscrito el 26/03/2020.
Tomo: 45850, Folio: 51, Sección: 8, Hoja Registral: 500876, Inscripción: 3
Publicado
el 08/04/2020 en BARCELONA. Boletín: 69 , Referencia: 141350.
- 26/03/2020
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Manuel Borjas Franco:
Otros Conceptos
Inscrito el 26/03/2020.
Tomo: 45850, Folio: 51, Sección: 8, Hoja Registral: 500876, Inscripción: 3
Publicado
el 08/04/2020 en BARCELONA. Boletín: 69 , Referencia: 141350.
- 25/02/2020
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Manuel Borjas Franco:
Ampliación de Capital
Inscrito el 25/02/2020.
Tomo: 46607, Folio: 149, Sección: 8, Hoja Registral: 479240, Inscripción: 9
Publicado
el 03/03/2020 en BARCELONA. Boletín: 43 , Referencia: 97337.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jose Manuel Borjas Franco - Cnae:
- Promoción inmobiliaria
- Sic:
- PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
- Objeto social:
- PROMOCION DE INMUEBLES PARA VIVIENDAS, LOCALES DE NEGOCIO O INDUSTRIALES, DESPACHOS. OFICINAS Y ALMACENES BIEN PARA SU ENAJENACION O APORTACION EN CUAL ( UIER FORMA ADMITIDA EN DERECHO, O EXPLOTACION INDUSTRIA[, O COMERCIAL, ETC
PROMOCION DE INMUEBLES PARA VIVIENDAS, LOCALES DE NEGOCIO O INDUSTRIALES, DESPACHOS, OFICINAS Y ALMACENES BIEN PARA SU ENAJENACION O APORTACION EN CUALQUIER FORMA ADMITIDA EN DERECHO, ETC
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jose Manuel Borjas Franco, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jose Manuel Borjas Franco.
Sectores que han consultado al ejecutivo Jose Manuel Borjas Franco
Sectores
| 2008
(1)
| 2012
(1)
|
Total
(2)
|
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS |
0
| 1 | 1 |
CONSTRUCCION / INMOBILIARIAS Y OBRAS PUBLICAS | 1 |
0
| 1 |
Ejecutivos similares a Jose Manuel Borjas Franco Además, conozca si Jose Manuel Borjas Franco tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jose Manuel Borjas Franco.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí