Jose Manuel Martin Fuente
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jose Manuel Martin Fuente, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jose Manuel Martin Fuente. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jose Manuel Martin Fuente ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jose Manuel Martin Fuente se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Revocamiento, actividad SIC Albañilería y objeto social La Construccion de Viviendas, Edificios y Reformas en General. Compraventade Material de Construccion. Servicios de Asistencia Tecnica de Fontaneria, Electricidad y Albañileria. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 06/06/2022, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 0, Referencia 2007107. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 06/06/2022. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 13/04/2018. El tiempo máximo que Jose Manuel Martin Fuente ha permanecido en un cargo es 23 años, 3 meses y 18 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 20 años, 4 meses y 8 dias. Además, se han publicado hasta 4 cargos en otras empresas bajo el nombre Jose Manuel Martin Fuente.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jose Manuel Martin Fuente.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jose Manuel Martin Fuente (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jose Manuel Martin Fuente?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jose Manuel Martin Fuente |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jose Manuel Martin Fuente |
La información de Jose Manuel Martin Fuente contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jose Manuel Martin Fuente.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jose Manuel Martin Fuente
Resumen de actos BORME publicados
- 06/06/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Manuel Martin Fuente:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 06/06/2022.
Publicado
el 06/06/2022 en MADRID., Referencia: 2007107.
- 18/07/2018
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Manuel Martin Fuente:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 18/07/2018.
Publicado
el 18/07/2018 en MADRID., Referencia: 1115814.
- 06/04/2015
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Manuel Martin Fuente:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 06/04/2015.
Publicado
el 06/04/2015 en GUADALAJARA., Referencia: 1130866.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jose Manuel Martin Fuente - Cnae:
- Revocamiento
Construcción de edificios
- Sic:
- Albañilería
CONTRATISTAS GENERALES SC
- Objeto social:
- LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, EDIFICIOS Y REFORMAS EN GENERAL. COMPRAVENTADE MATERIAL DE CONSTRUCCION. SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA DE FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y ALBAÑILERIA
LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS Y REFORMAS EN GENERAL. COMPRAVENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA DE FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y ALBAÑILERIA. OTROS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jose Manuel Martin Fuente, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jose Manuel Martin Fuente.
Sectores que han consultado al ejecutivo Jose Manuel Martin Fuente
Sectores
| 2007
(1)
| 2009
(2)
|
Total
(3)
|
INVESTIGADORES/COBRO IMPAGADOS/SEGURIDAD |
0
| 2 | 2 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Jose Manuel Martin Fuente también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Jose Manuel Martin Fuente Además, conozca si Jose Manuel Martin Fuente tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jose Manuel Martin Fuente.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí