Jose Maria Agustino Rivero
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jose Maria Agustino Rivero, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jose Maria Agustino Rivero. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jose Maria Agustino Rivero ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jose Maria Agustino Rivero se han publicado, entre otros, el cargo de consejero en una empresa situada en Alava. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Actividades de organizaciones empresariales y patronales, actividad SIC Asociaciones comerciales y objeto social Facilitar el Desarrollo y Mejorar Los Resultados de la Actividad de Sus Socios, Agencias de Viajes, Velando Por la Defensa de Sus Intereses Comerciales, y en Especial Mejorar Las Condiciones de Compra de Los Socios a Los Proveedores.-. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 28/05/2008, en el Registro Mercantil de Alava, Boletín 100, Referencia 100123. Este cambio ha sido Anuncio de Reducción de Capital, inscrito el 28/05/2008. El tiempo máximo que Jose Maria Agustino Rivero ha permanecido en un cargo es 28 años, 7 meses y 8 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 1 año, 9 meses y 5 dias. Además, se han publicado hasta 6 cargos en otras empresas bajo el nombre Jose Maria Agustino Rivero.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jose Maria Agustino Rivero.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jose Maria Agustino Rivero (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jose Maria Agustino Rivero?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jose Maria Agustino Rivero |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jose Maria Agustino Rivero |
La información de Jose Maria Agustino Rivero contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jose Maria Agustino Rivero.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jose Maria Agustino Rivero
Resumen de actos BORME publicados
- 14/05/2012
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Maria Agustino Rivero:
Cierre Provisional de Hoja Registral
Inscrito el 14/05/2012.
Tomo: 3264, Folio: 132, Sección: 8, Hoja Registral: 14550, Inscripción: 8/H
Publicado
el 28/05/2012 en VIZCAYA. Boletín: 99 , Referencia: 224112.
- 15/11/2010
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Maria Agustino Rivero:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 15/11/2010.
Tomo: 3264, Folio: 132, Sección: 8, Hoja Registral: 14550, Inscripción: 8
Publicado
el 24/11/2010 en VIZCAYA. Boletín: 225 , Referencia: 435085.
- 18/05/2010
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Maria Agustino Rivero:
Nombramientos
Inscrito el 18/05/2010.
Tomo: 3264, Folio: 131, Sección: 8, Hoja Registral: 14550, Inscripción: 7
Publicado
el 04/06/2010 en VIZCAYA. Boletín: 105 , Referencia: 223374.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jose Maria Agustino Rivero - Cnae:
- Actividades de organizaciones empresariales y patronales
Actividades de las agencias de viajes
- Sic:
- Asociaciones comerciales
Agencias de viajes
- Objeto social:
- FACILITAR EL DESARROLLO Y MEJORAR LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE SUS SOCIOS, AGENCIAS DE VIAJES, VELANDO POR LA DEFENSA DE SUS INTERESES COMERCIALES, Y EN ESPECIAL MEJORAR LAS CONDICIONES DE COMPRA DE LOS SOCIOS A LOS PROVEEDORES.-
EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA AGENCIA DE VIAJES
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jose Maria Agustino Rivero, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jose Maria Agustino Rivero.
Sectores que han consultado al ejecutivo Jose Maria Agustino Rivero
Sectores
| 2010
(2)
|
Total
(2)
|
TRANSPORTE Y MERCANCIAS | 2 | 2 |
Usuarios que consultaron Jose Maria Agustino Rivero también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Jose Maria Agustino Rivero Además, conozca si Jose Maria Agustino Rivero tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jose Maria Agustino Rivero.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí