Jose Maria Gibert Marti
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jose Maria Gibert Marti, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jose Maria Gibert Marti. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jose Maria Gibert Marti ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jose Maria Gibert Marti se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Barcelona. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Promoción inmobiliaria, actividad SIC PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC y objeto social La Promocion, Construccion, Administracion y Venta de Edificaciones en su Totalidad o Por Partes.la Realizacion de Obras Nuevas o Reparaciones de Edificios Urbanos, Industriales, Urbanizaciones, Saneamiento de Aguas, Etc. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 24/02/2016, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 37, Referencia 82401. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 16/02/2016, Tomo 33369, Folio 52, Sección 8, Hoja 231183, Inscripción 6. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 10/04/2023. El tiempo máximo que Jose Maria Gibert Marti ha permanecido en un cargo es 17 años, 2 meses y 11 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 6 años, 3 meses y 29 dias. Además, se han publicado hasta 3 cargos en otras empresas bajo el nombre Jose Maria Gibert Marti.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jose Maria Gibert Marti.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jose Maria Gibert Marti (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jose Maria Gibert Marti?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jose Maria Gibert Marti |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jose Maria Gibert Marti |
La información de Jose Maria Gibert Marti contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jose Maria Gibert Marti.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jose Maria Gibert Marti
Resumen de actos BORME publicados
- 16/02/2016
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Maria Gibert Marti:
Nombramientos
Inscrito el 16/02/2016.
Tomo: 33369, Folio: 52, Sección: 8, Hoja Registral: 231183, Inscripción: 6
Publicado
el 24/02/2016 en BARCELONA. Boletín: 37 , Referencia: 82401.
- 04/02/2016
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Maria Gibert Marti:
Revocaciones
Inscrito el 04/02/2016.
Tomo: 33369, Folio: 52, Sección: 8, Hoja Registral: 231183, Inscripción: 5
Publicado
el 12/02/2016 en BARCELONA. Boletín: 29 , Referencia: 64008.
- 04/02/2016
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Maria Gibert Marti:
Nombramientos
Inscrito el 04/02/2016.
Tomo: 33369, Folio: 52, Sección: 8, Hoja Registral: 231183, Inscripción: 5
Publicado
el 12/02/2016 en BARCELONA. Boletín: 29 , Referencia: 64008.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jose Maria Gibert Marti - Cnae:
- Promoción inmobiliaria
- Sic:
- PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
- Objeto social:
- LA PROMOCION, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION Y VENTA DE EDIFICACIONES EN SU TOTALIDAD O POR PARTES.LA REALIZACION DE OBRAS NUEVAS O REPARACIONES DE EDIFICIOS URBANOS, INDUSTRIALES, URBANIZACIONES, SANEAMIENTO DE AGUAS, ETC
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jose Maria Gibert Marti, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jose Maria Gibert Marti.
Usuarios que consultaron Jose Maria Gibert Marti también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Jose Maria Gibert Marti Además, conozca si Jose Maria Gibert Marti tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jose Maria Gibert Marti.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí