Jose Maria Navarro Jimenez
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jose Maria Navarro Jimenez, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jose Maria Navarro Jimenez. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jose Maria Navarro Jimenez ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jose Maria Navarro Jimenez se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Edición de libros, actividad SIC Edición de libros y folletos y objeto social La Edicion de Libros y Revistas su Impresion Por Cualquier Medio Tanto Grafico Como Audiovisual su Distribucion y Comercializacion.la Explotacion Comercial Del Negocio de Hosteleria y Restauracion, Tanto en Establecimientos Convencionales Como En-casas u la Organizacion y Realizacion Completa Para si o Para Otros de Turismo Activo y Toda Clase de Actividades Deportivas, Incluidas Especialmente Las de Contacto Con la Naturaleza, Tales Como Equitacion, Senderismo, Montañismo. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 15/04/2021, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 70, Referencia 171113. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 08/04/2021, Tomo 7701, Folio 205, Sección 8, Hoja 124527, Inscripción 10. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 04/04/2024. El tiempo máximo que Jose Maria Navarro Jimenez ha permanecido en un cargo es 33 años y 10 meses, mientras que el tiempo mínimo ha sido 10 dias. Además, se han publicado hasta 12 cargos en otras empresas bajo el nombre Jose Maria Navarro Jimenez.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jose Maria Navarro Jimenez.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jose Maria Navarro Jimenez (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jose Maria Navarro Jimenez?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jose Maria Navarro Jimenez |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jose Maria Navarro Jimenez |
La información de Jose Maria Navarro Jimenez contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jose Maria Navarro Jimenez.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jose Maria Navarro Jimenez
Resumen de actos BORME publicados
- 27/05/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Maria Navarro Jimenez:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 27/05/2022.
Publicado
el 27/05/2022 en MADRID., Referencia: 2239365.
- 08/04/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Maria Navarro Jimenez:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 08/04/2021.
Tomo: 7701, Folio: 205, Sección: 8, Hoja Registral: 124527, Inscripción: 10
Publicado
el 15/04/2021 en MADRID. Boletín: 70 , Referencia: 171113.
- 08/04/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Maria Navarro Jimenez:
Nombramientos
Inscrito el 08/04/2021.
Tomo: 7701, Folio: 205, Sección: 8, Hoja Registral: 124527, Inscripción: 10
Publicado
el 15/04/2021 en MADRID. Boletín: 70 , Referencia: 171113.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jose Maria Navarro Jimenez - Cnae:
- Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
- Sic:
- Agencias inmobiliarias, administradores de fincas
Comestibles en general
- Objeto social:
- TENENCIA Y EXPLOTACION DE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EXCEPTUANDO ACTTVIDADES SUJETAS A LEGISLACION ESPECIAL
LA VENTA AL MAYOR Y AL MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DIETETICOS.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jose Maria Navarro Jimenez, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jose Maria Navarro Jimenez.
Sectores que han consultado al ejecutivo Jose Maria Navarro Jimenez
Sectores
| 2006
(1)
| 2008
(1)
|
Total
(2)
|
ABOGADOS |
0
| 1 | 1 |
ASESORIAS Y GESTORIAS | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Jose Maria Navarro Jimenez también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Jose Maria Navarro Jimenez Además, conozca si Jose Maria Navarro Jimenez tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jose Maria Navarro Jimenez.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí