Jose Maria Oller Carpelacreu
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jose Maria Oller Carpelacreu, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jose Maria Oller Carpelacreu. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jose Maria Oller Carpelacreu ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jose Maria Oller Carpelacreu se ha publicado el cargo de apoderado en una empresa situada en Barcelona. Está o ha estado relacionado con una empresa con actividad CNAE Ingeniería civil y objeto social La Construccion,ejecucion y Mantenimiento de Obras de Caracter Publico y Privado,asi Como la Explotacion de Todo Tipo de Infraestructuras.la Prestacion de Servicios de Saneamiento,limpieza,gestion,mantenimiento y Reparacion. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 06/09/2024, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 172, Referencia 384269. Este cambio ha sido Revocaciones, inscrito el 28/08/2024, Sección 8, Hoja 26947, Inscripción 4532. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 08/09/2024. El tiempo de permanencia en un cargo es de 34 años, 5 meses y 3 dias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jose Maria Oller Carpelacreu.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jose Maria Oller Carpelacreu (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jose Maria Oller Carpelacreu?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jose Maria Oller Carpelacreu |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jose Maria Oller Carpelacreu |
La información de Jose Maria Oller Carpelacreu contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jose Maria Oller Carpelacreu.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jose Maria Oller Carpelacreu
Resumen de actos BORME publicados
- 28/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Maria Oller Carpelacreu:
Revocaciones
Inscrito el 28/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 26947, Inscripción: 4532
Publicado
el 06/09/2024 en BARCELONA. Boletín: 172 , Referencia: 384269.
- 28/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Maria Oller Carpelacreu:
Revocaciones
Inscrito el 28/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 26947, Inscripción: 4531
Publicado
el 06/09/2024 en BARCELONA. Boletín: 172 , Referencia: 384268.
- 19/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Maria Oller Carpelacreu:
Revocaciones
Inscrito el 19/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 26947, Inscripción: 4530
Publicado
el 26/08/2024 en BARCELONA. Boletín: 163 , Referencia: 370895.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jose Maria Oller Carpelacreu - Cnae:
- Ingeniería civil
- Objeto social:
- LA CONSTRUCCION,EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE CARACTER PUBLICO Y PRIVADO,ASI COMO LA EXPLOTACION DE TODO TIPO DE INFRAESTRUCTURAS.LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO,LIMPIEZA,GESTION,MANTENIMIENTO Y REPARACION
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jose Maria Oller Carpelacreu, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jose Maria Oller Carpelacreu.
Sectores que han consultado al ejecutivo Jose Maria Oller Carpelacreu
Sectores
| 2003
(1)
| 2005
(1)
|
Total
(2)
|
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS |
0
| 1 | 1 |
ABOGADOS | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Jose Maria Oller Carpelacreu también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Jose Maria Oller Carpelacreu tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jose Maria Oller Carpelacreu.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí