Jose Maria Ros Serrat
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jose Maria Ros Serrat, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jose Maria Ros Serrat. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jose Maria Ros Serrat ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jose Maria Ros Serrat se han publicado, entre otros, el cargo de consejero en una empresa situada en Girona. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 01/09/2021, en el Registro Mercantil de Girona, Boletín 168, Referencia 404925. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 26/08/2021, Tomo 3039, Folio 197, Sección 8, Hoja 58981, Inscripción 6. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información sobre ayudas, subvenciones y licitaciones adjudicadas, el 16/08/2024. El tiempo máximo que Jose Maria Ros Serrat ha permanecido en un cargo es 13 años, 10 meses y 4 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 7 meses y 16 dias. Además, se han publicado hasta 11 cargos en otras empresas bajo el nombre Jose Maria Ros Serrat.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jose Maria Ros Serrat.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jose Maria Ros Serrat (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jose Maria Ros Serrat?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jose Maria Ros Serrat |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jose Maria Ros Serrat |
La información de Jose Maria Ros Serrat contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jose Maria Ros Serrat.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jose Maria Ros Serrat
Resumen de actos BORME publicados
- 18/12/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Maria Ros Serrat:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 18/12/2023.
Publicado
el 18/12/2023 en GIRONA., Referencia: 2339729.
- 09/08/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Maria Ros Serrat:
Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas
Inscrito el 09/08/2023.
Tomo: 446, Folio: 156, Sección: 8, Hoja Registral: 8528, Inscripción: N
Publicado
el 17/08/2023 en GIRONA. Boletín: 156 , Referencia: 370080.
- 26/08/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Maria Ros Serrat:
Nombramientos
Inscrito el 26/08/2021.
Tomo: 3039, Folio: 197, Sección: 8, Hoja Registral: 58981, Inscripción: 6
Publicado
el 01/09/2021 en GIRONA. Boletín: 168 , Referencia: 404925.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jose Maria Ros Serrat - Cnae:
- Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
Actividades de consultoría de gestión empresarial
- Sic:
- Alquiler de automóviles de turismo sin conductor
ASESORÍA Y RELACIONES PÚBLICAS DE EMPRESAS
- Objeto social:
- PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS CON CONDUCTOR Y SIN CONDUCTOR; DE CONDUCTORES PARA VEHICULOS PRIVADOS: SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA Y SERVICIO DE PAQUETERIA
LA REALIZACION DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES DE NATURALEZA INMOBILIARIA Y LAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE RELACIONADAS CON ELLAS.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jose Maria Ros Serrat, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jose Maria Ros Serrat.
Sectores que han consultado al ejecutivo Jose Maria Ros Serrat
Sectores
| 2003
(1)
| 2004
(1)
|
Total
(2)
|
PERSONAS FISICAS |
0
| 1 | 1 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Jose Maria Ros Serrat también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Jose Maria Ros Serrat Además, conozca si Jose Maria Ros Serrat tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jose Maria Ros Serrat.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí