Jose Maria Siu Galiano
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jose Maria Siu Galiano, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jose Maria Siu Galiano. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jose Maria Siu Galiano ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jose Maria Siu Galiano se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado solidario en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos similares, actividad SIC Petróleo y productos petrolíferos y objeto social El Objeto de la Sociedad es Tanto la Programación, Canalización y Realización, Como la Explotación Industrial, Comercial y Científica, en Todo el Territorio Nacional o Fuera de Él, de Cuantas Inversiones Estén Realizadas, se Realicen o Puedan Realizarse, en Los Siguientes Campos: 1º- e. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 28/08/2024, en el Registro Mercantil de Castellon, Boletín 165, Referencia 374094. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 21/08/2024, Sección 8, Hoja 32548, Inscripción 116. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información sobre ayudas, subvenciones y licitaciones adjudicadas, el 22/09/2024. El tiempo máximo que Jose Maria Siu Galiano ha permanecido en un cargo es 9 años, 7 meses y 1 dia, mientras que el tiempo mínimo ha sido 19 dias. Además, se han publicado hasta 17 cargos en otras empresas bajo el nombre Jose Maria Siu Galiano.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jose Maria Siu Galiano.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jose Maria Siu Galiano (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jose Maria Siu Galiano?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jose Maria Siu Galiano |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jose Maria Siu Galiano |
La información de Jose Maria Siu Galiano contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jose Maria Siu Galiano.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jose Maria Siu Galiano
Resumen de actos BORME publicados
- 26/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Maria Siu Galiano:
Nombramientos
Inscrito el 26/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 29965, Inscripción: 157
Publicado
el 02/09/2024 en MADRID. Boletín: 168 , Referencia: 378920.
- 21/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Maria Siu Galiano:
Nombramientos
Inscrito el 21/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 32548, Inscripción: 116
Publicado
el 28/08/2024 en CASTELLON. Boletín: 165 , Referencia: 374094.
- 20/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Maria Siu Galiano:
Revocaciones
Inscrito el 20/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 32548, Inscripción: 115
Publicado
el 27/08/2024 en CASTELLON. Boletín: 164 , Referencia: 372508.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jose Maria Siu Galiano - Cnae:
- Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
- Sic:
- Estaciones de servicio y gasolineras
- Objeto social:
- LA TENENCIA Y DISFRUTE EN REGIMEN DE PROPIEDAD O ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. LA PROMOCION, CONSTRUCCION Y VENTA DE VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJES, ASI COMO LA GESTION URBANISTICA,EXPLOTACION EN PROPIEDAD O ARRENDAMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO DEDI A) LA ADQUISICIÓN, SUSCRIPCIÓN, TENENCIA, DISFRUTE, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIALES DE SOCIEDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS, DE VALORES MOBILIARIOS Y DE ACTIVOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE CUALQUIER CLASE, TODO ELLO POR
LA EXPLOTACION. CONSTITUYE EL OBJETO DE LA SOCIEDAD: CONSTITUYE EL OBJETO DE LA SOCIEDAD: A) LA ADQUISICIÓN, SUSCRIPCIÓN, TENENCIA, DISFRUTE, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIALES DE SOCIEDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS, DE VALORES MOBILIARIOS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jose Maria Siu Galiano, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jose Maria Siu Galiano.
Usuarios que consultaron Jose Maria Siu Galiano también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Jose Maria Siu Galiano Además, conozca si Jose Maria Siu Galiano tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jose Maria Siu Galiano.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí