Jose Ramon Marques Palau
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jose Ramon Marques Palau, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jose Ramon Marques Palau. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jose Ramon Marques Palau ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jose Ramon Marques Palau se han publicado, entre otros, el cargo de liquidador en una empresa situada en Tarragona. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Ingeniería mecánica por cuenta de terceros, actividad SIC Productos metálicos SC. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 19/03/2019, en el Registro Mercantil de Tarragona, Boletín 54, Referencia 125287. Este cambio ha sido Cierre Provisional de Hoja Registral, inscrito el 01/03/2019, Tomo 480, Folio 175, Sección 8, Hoja 5083, Inscripción R. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 09/01/2012. El tiempo máximo que Jose Ramon Marques Palau ha permanecido en un cargo es 18 años, 11 meses y 11 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 2 años, 9 meses y 16 dias. Además, se han publicado hasta 4 cargos en otras empresas bajo el nombre Jose Ramon Marques Palau.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jose Ramon Marques Palau.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jose Ramon Marques Palau (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jose Ramon Marques Palau?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jose Ramon Marques Palau |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jose Ramon Marques Palau |
La información de Jose Ramon Marques Palau contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jose Ramon Marques Palau.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jose Ramon Marques Palau
Resumen de actos BORME publicados
- 01/03/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Ramon Marques Palau:
Cierre Provisional de Hoja Registral
Inscrito el 01/03/2019.
Tomo: 480, Folio: 175, Sección: 8, Hoja Registral: 5083, Inscripción: R
Publicado
el 19/03/2019 en TARRAGONA. Boletín: 54 , Referencia: 125287.
- 01/03/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Ramon Marques Palau:
Otros Conceptos
Inscrito el 01/03/2019.
Tomo: 480, Folio: 175, Sección: 8, Hoja Registral: 5083, Inscripción: R
Publicado
el 19/03/2019 en TARRAGONA. Boletín: 54 , Referencia: 125287.
- 20/02/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Ramon Marques Palau:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 20/02/2019.
Publicado
el 20/02/2019 en TARRAGONA., Referencia: 1205117.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jose Ramon Marques Palau - Cnae:
- Fabricación de herramientas
Ingeniería mecánica por cuenta de terceros
- Sic:
- Herramientas manuales, excepto sierra
Productos metálicos SC
- Objeto social:
- LA CONSTRUCCION DE MOLDES, MATRICES, UTILLAJES Y MECANIZADOS ESPECIALES PARA MAQUINAS-HERRAMIENTAS, AUTOMOVILES, FERROCARRILES Y AVIACION.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jose Ramon Marques Palau, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jose Ramon Marques Palau.
Sectores que han consultado al ejecutivo Jose Ramon Marques Palau
Sectores
| 2009
(2)
|
Total
(2)
|
INVESTIGADORES/COBRO IMPAGADOS/SEGURIDAD | 1 | 1 |
PERSONAS FISICAS | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Jose Ramon Marques Palau también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Jose Ramon Marques Palau Además, conozca si Jose Ramon Marques Palau tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jose Ramon Marques Palau.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí