Jose Valdes Salguero
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jose Valdes Salguero, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jose Valdes Salguero. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jose Valdes Salguero ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jose Valdes Salguero se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Granada. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Construcción de edificios, actividad SIC CONTRATISTAS GENERALES SC y objeto social Construccion de Obras, Promocion, Construccion y Comercializacion de Edificaciones, Para Explotarlas en Arrendamiento o Enajenarlas Por Pisos, Plantas o Edificios, Adquisicion, Explotacion y Enajenacion de Terrenos y Solares. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 06/04/2018, en el Registro Mercantil de Granada, Boletín 0, Referencia 1007429. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 06/04/2018. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 02/01/2012. El tiempo máximo que Jose Valdes Salguero ha permanecido en un cargo es 26 años y 20 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 7 años, 7 meses y 3 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Jose Valdes Salguero.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jose Valdes Salguero.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jose Valdes Salguero (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jose Valdes Salguero?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jose Valdes Salguero |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jose Valdes Salguero |
La información de Jose Valdes Salguero contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jose Valdes Salguero.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jose Valdes Salguero
Resumen de actos BORME publicados
- 06/04/2018
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Valdes Salguero:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 06/04/2018.
Publicado
el 06/04/2018 en GRANADA., Referencia: 1007429.
- 16/10/2008
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Valdes Salguero:
Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 137 L.I.S
Inscrito el 16/10/2008.
Tomo: 375, Folio: 180, Sección: 8, Hoja Registral: 700, Inscripción: N
Publicado
el 31/10/2008 en GRANADA. Boletín: 209 , Referencia: 499624.
- 08/02/2008
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Valdes Salguero:
Crédito Incobrable
Inscrito el 08/02/2008.
Tomo: 375, Folio: 180, Sección: 8, Hoja Registral: 700, Inscripción: N
Publicado
el 25/02/2008 en GRANADA. Boletín: 38 , Referencia: 102170.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jose Valdes Salguero - Cnae:
- Construcción de edificios
- Sic:
- CONTRATISTAS GENERALES SC
- Objeto social:
- CONSTRUCCION DE OBRAS, PROMOCION, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION DE EDIFICACIONES, PARA EXPLOTARLAS EN ARRENDAMIENTO O ENAJENARLAS POR PISOS, PLANTAS O EDIFICIOS, ADQUISICION, EXPLOTACION Y ENAJENACION DE TERRENOS Y SOLARES
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jose Valdes Salguero, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jose Valdes Salguero.
Sectores que han consultado al ejecutivo Jose Valdes Salguero
Sectores
| 2008
(2)
|
Total
(2)
|
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 2 | 2 |
Usuarios que consultaron Jose Valdes Salguero también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Jose Valdes Salguero Además, conozca si Jose Valdes Salguero tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jose Valdes Salguero.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí