Josep Oriol Ros Marce
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Josep Oriol Ros Marce, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Josep Oriol Ros Marce. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Josep Oriol Ros Marce ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Josep Oriol Ros Marce se han publicado, entre otros, el cargo de administrador solidario en una empresa situada en Barcelona. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Antiguo 74 y 7484: Otras actividades empresariales, actividad SIC Servicios sc y objeto social Compra-venta, Adquisicion y Tenencia de Inmuebles, Efectos y Valores Mobiliarios Publicos o Privados, Acciones, Obligaciones, Participaciones Sociales de Empresas y Compañias Nacionales o Extranjeras, Salvo Inst. Inv. Colect. Etc. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 08/11/2011, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 212, Referencia 896697. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 08/11/2011. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 07/11/2022. El tiempo máximo que Josep Oriol Ros Marce ha permanecido en un cargo es 16 años, mientras que el tiempo mínimo ha sido 13 años y 1 dia. Además, se han publicado hasta 2 cargos en otras empresas bajo el nombre Josep Oriol Ros Marce.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Josep Oriol Ros Marce.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Josep Oriol Ros Marce (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Josep Oriol Ros Marce?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Josep Oriol Ros Marce |
Tendrá la información más actualizada sobre
Josep Oriol Ros Marce |
La información de Josep Oriol Ros Marce contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Josep Oriol Ros Marce.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Josep Oriol Ros Marce
Resumen de actos BORME publicados
- 19/10/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Josep Oriol Ros Marce:
Revocaciones
Inscrito el 19/10/2022.
Tomo: 25327, Folio: 73, Sección: 8, Hoja Registral: 87233, Inscripción: 9
Publicado
el 26/10/2022 en BARCELONA. Boletín: 205 , Referencia: 468579.
- 19/10/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Josep Oriol Ros Marce:
Concurso. Convenio
Inscrito el 19/10/2022.
Tomo: 25327, Folio: 73, Sección: 8, Hoja Registral: 87233, Inscripción: 9
Publicado
el 26/10/2022 en BARCELONA. Boletín: 205 , Referencia: 468579.
- 19/10/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Josep Oriol Ros Marce:
Otros Conceptos
Inscrito el 19/10/2022.
Tomo: 25327, Folio: 73, Sección: 8, Hoja Registral: 87233, Inscripción: 9
Publicado
el 26/10/2022 en BARCELONA. Boletín: 205 , Referencia: 468579.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Josep Oriol Ros Marce - Cnae:
- Fabricación de otros muebles
Antiguo 74 y 7484: Otras actividades empresariales
- Sic:
- Mobiliario y muebles auxiliares sc
Servicios sc
- Objeto social:
- FABRICACION EN SERIE DE PIEZAS DE CARPINTERIA,PARQUET,ESTRUCTURAS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION.FABRICACION,COMPRAVENTA Y COMERCIALIZACION DE OBJETOS DE USO DOMESTICO DE MADERA Y MUEBLES EN GENERAL.
COMPRA-VENTA, ADQUISICION Y TENENCIA DE INMUEBLES, EFECTOS Y VALORES MOBILIARIOS PUBLICOS O PRIVADOS, ACCIONES, OBLIGACIONES, PARTICIPACIONES SOCIALES DE EMPRESAS Y COMPAÑIAS NACIONALES O EXTRANJERAS, SALVO INST. INV. COLECT. ETC
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Josep Oriol Ros Marce, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Josep Oriol Ros Marce.
Usuarios que consultaron Josep Oriol Ros Marce también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Josep Oriol Ros Marce Además, conozca si Josep Oriol Ros Marce tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Josep Oriol Ros Marce.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí