Juan Carlos Gajardo Burillo
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Juan Carlos Gajardo Burillo, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Juan Carlos Gajardo Burillo. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Juan Carlos Gajardo Burillo ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Juan Carlos Gajardo Burillo se han publicado, entre otros, el cargo de administrador en una empresa situada en Barcelona. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados, actividad SIC GRANDES ALMACENES y objeto social Representacion, Compraventa y Distribucion Por Correspondencia de Articulos de Regalo.. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 20/03/2015, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 0, Referencia 1190677. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 20/03/2015. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 04/01/2019. El tiempo máximo que Juan Carlos Gajardo Burillo ha permanecido en un cargo es 27 años, 11 meses y 29 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 2 meses y 23 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Juan Carlos Gajardo Burillo.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Juan Carlos Gajardo Burillo.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Juan Carlos Gajardo Burillo (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Juan Carlos Gajardo Burillo?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Juan Carlos Gajardo Burillo |
Tendrá la información más actualizada sobre
Juan Carlos Gajardo Burillo |
La información de Juan Carlos Gajardo Burillo contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Juan Carlos Gajardo Burillo.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Juan Carlos Gajardo Burillo
Resumen de actos BORME publicados
- 20/03/2015
Acto inscrito por empresa relacionada con Juan Carlos Gajardo Burillo:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 20/03/2015.
Publicado
el 20/03/2015 en BARCELONA., Referencia: 1190677.
- 27/09/1996
Acto inscrito por empresa relacionada con Juan Carlos Gajardo Burillo:
Constitución
Inscrito el 27/09/1996.
Tomo: 29295, Folio: 204, Sección: 8, Hoja Registral: 155903, Inscripción: 1
Publicado
el 18/10/1996 en BARCELONA. Boletín: 202 , Referencia: 313144.
- 27/09/1996
Acto inscrito por empresa relacionada con Juan Carlos Gajardo Burillo:
Nombramientos
Inscrito el 27/09/1996.
Tomo: 29295, Folio: 204, Sección: 8, Hoja Registral: 155903, Inscripción: 1
Publicado
el 18/10/1996 en BARCELONA. Boletín: 202 , Referencia: 313144.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Juan Carlos Gajardo Burillo - Cnae:
- Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
- Sic:
- GRANDES ALMACENES
Calzados
- Objeto social:
- REPRESENTACION, COMPRAVENTA Y DISTRIBUCION POR CORRESPONDENCIA DE ARTICULOS DE REGALO.
LA COMPRA,VENTA,COMERCIALIZACION,DISTRIBUCION Y REPRESENTACION DE CUALQUIER TIPO DE PRENDAS DE VESTIR,CALZADO Y COMPLEMENTOS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Juan Carlos Gajardo Burillo, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Juan Carlos Gajardo Burillo.
Sectores que han consultado al ejecutivo Juan Carlos Gajardo Burillo
Sectores
| 2013
(2)
| 2016
(2)
|
Total
(4)
|
ASESORIAS Y GESTORIAS |
0
| 2 | 2 |
AUDITORES, ECONOMISTAS Y CONSULTORES | 1 |
0
| 1 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 |
0
| 1 |
Ejecutivos similares a Juan Carlos Gajardo Burillo Además, conozca si Juan Carlos Gajardo Burillo tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Juan Carlos Gajardo Burillo.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí