Juan Carlos Martin Bolaños Galdon
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Juan Carlos Martin Bolaños Galdon, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Juan Carlos Martin Bolaños Galdon. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Juan Carlos Martin Bolaños Galdon ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Juan Carlos Martin Bolaños Galdon se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado solid/mancom en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Actividades archivos y objeto social La Realización de Todos Los Trámites Necesarios o Convenientes Para la Liquidación e Inscripción en su Caso en Los Registros Públicos de Toda Clase de Documentos Públicos y Privados, en Especial, la Realización de Las Siguientes Activididades: Preparación, Seguimiento y Desarrollo de Procedimientos,. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 31/07/2024, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 146, Referencia 337772. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 23/07/2024, Tomo 1, Folio 1, Sección 8, Hoja 361075, Inscripción 425. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 04/01/2024. El tiempo máximo que Juan Carlos Martin Bolaños Galdon ha permanecido en un cargo es 5 años, 5 meses y 12 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 11 dias. Además, se han publicado hasta 9 cargos en otras empresas bajo el nombre Juan Carlos Martin Bolaños Galdon.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Juan Carlos Martin Bolaños Galdon.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Juan Carlos Martin Bolaños Galdon (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Juan Carlos Martin Bolaños Galdon?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Juan Carlos Martin Bolaños Galdon |
Tendrá la información más actualizada sobre
Juan Carlos Martin Bolaños Galdon |
La información de Juan Carlos Martin Bolaños Galdon contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Juan Carlos Martin Bolaños Galdon.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Juan Carlos Martin Bolaños Galdon
Resumen de actos BORME publicados
- 28/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Juan Carlos Martin Bolaños Galdon:
Revocaciones
Inscrito el 28/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 812233, Inscripción: 11
Publicado
el 04/09/2024 en MADRID. Boletín: 170 , Referencia: 381655.
- 28/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Juan Carlos Martin Bolaños Galdon:
Nombramientos
Inscrito el 28/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 812233, Inscripción: 11
Publicado
el 04/09/2024 en MADRID. Boletín: 170 , Referencia: 381655.
- 23/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Juan Carlos Martin Bolaños Galdon:
Revocaciones
Inscrito el 23/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 658683, Inscripción: 180
Publicado
el 30/08/2024 en MADRID. Boletín: 167 , Referencia: 377912.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Juan Carlos Martin Bolaños Galdon - Cnae:
- Actividades archivos
Actividades jurídicas
- Sic:
- Servicios legales
- Objeto social:
- LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRÁMITES NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA LIQUIDACIÓN E INSCRIPCIÓN EN SU CASO EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE TODA CLASE DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, EN ESPECIAL, LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDIDADES: PREPARACIÓN, SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS,
LA PRESTACION DE SERVICIOS Y LA INTERMEDIACION EN ACTIVIDADES RELATIVAS ALASESORAMIENTO JURIDICO, FISCAL, COMERCIAL, MERCANTIL Y CONTABLE DE EMPRESAS Y PERSONAS TANTO NATURALES COMO JURIDICAS, PUDIENDO PARA ELLO REALIZAR
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Juan Carlos Martin Bolaños Galdon, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Juan Carlos Martin Bolaños Galdon.
Usuarios que consultaron Juan Carlos Martin Bolaños Galdon también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Juan Carlos Martin Bolaños Galdon tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Juan Carlos Martin Bolaños Galdon.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí