Juan Carlos Vila Luis
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Juan Carlos Vila Luis, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Juan Carlos Vila Luis. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Juan Carlos Vila Luis ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Juan Carlos Vila Luis se han publicado, entre otros, el cargo de consejero delegado en una empresa situada en Huesca. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p., actividad SIC MAQUINARIA SC. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 28/09/2020, en el Registro Mercantil de Huesca, Boletín 188, Referencia 325034. Este cambio ha sido Cierre Provisional de Hoja Registral, inscrito el 21/09/2020, Tomo 236, Libro 125, Folio 136, Sección 8, Hoja 2085, Inscripción B. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 03/02/2017. El tiempo máximo que Juan Carlos Vila Luis ha permanecido en un cargo es 31 años, 3 meses y 11 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 1 año, 5 meses y 13 dias. Además, se han publicado hasta 3 cargos en otras empresas bajo el nombre Juan Carlos Vila Luis.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Juan Carlos Vila Luis.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Juan Carlos Vila Luis (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Juan Carlos Vila Luis?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Juan Carlos Vila Luis |
Tendrá la información más actualizada sobre
Juan Carlos Vila Luis |
La información de Juan Carlos Vila Luis contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Juan Carlos Vila Luis.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Juan Carlos Vila Luis
Resumen de actos BORME publicados
- 21/09/2020
Acto inscrito por empresa relacionada con Juan Carlos Vila Luis:
Cierre Provisional de Hoja Registral
Inscrito el 21/09/2020.
Tomo: 236, Libro: 125, Folio: 136, Sección: 8, Hoja Registral: 2085, Inscripción: B
Publicado
el 28/09/2020 en HUESCA. Boletín: 188 , Referencia: 325034.
- 21/09/2020
Acto inscrito por empresa relacionada con Juan Carlos Vila Luis:
Otros Conceptos
Inscrito el 21/09/2020.
Tomo: 236, Libro: 125, Folio: 136, Sección: 8, Hoja Registral: 2085, Inscripción: B
Publicado
el 28/09/2020 en HUESCA. Boletín: 188 , Referencia: 325034.
- 11/09/2020
Acto inscrito por empresa relacionada con Juan Carlos Vila Luis:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 11/09/2020.
Publicado
el 11/09/2020 en HUESCA., Referencia: 1448280.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Juan Carlos Vila Luis - Cnae:
- Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p.
- Sic:
- MAQUINARIA SC
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Juan Carlos Vila Luis, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Juan Carlos Vila Luis.
Usuarios que consultaron Juan Carlos Vila Luis también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Juan Carlos Vila Luis Además, conozca si Juan Carlos Vila Luis tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Juan Carlos Vila Luis.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí