Juan Feo Morales
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Juan Feo Morales, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Juan Feo Morales. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Juan Feo Morales ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Juan Feo Morales se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado en una empresa situada en Huesca. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal, actividad SIC ASESORÍA Y RELACIONES PÚBLICAS DE EMPRESAS y objeto social La Intermediacion y Gestion en Toda Clase de Negocios Inmobiliarios Incluyendo la Administracion de Toda Clase de Fincas. la Compra Venta de Toda Clase de Bienes Inmuebles Incluyendo el Arrendamiento no Financiero. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 20/03/2024, en el Registro Mercantil de Huesca, Boletín 57, Referencia 139964. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 13/03/2024, Tomo 321, Libro 157, Folio 154, Sección 8, Hoja 3811, Inscripción 10. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 28/11/2017. El tiempo máximo que Juan Feo Morales ha permanecido en un cargo es 13 años, 10 meses y 26 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 6 meses y 2 dias. Además, se han publicado hasta 9 cargos en otras empresas bajo el nombre Juan Feo Morales.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Juan Feo Morales.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Juan Feo Morales (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Juan Feo Morales?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Juan Feo Morales |
Tendrá la información más actualizada sobre
Juan Feo Morales |
La información de Juan Feo Morales contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Juan Feo Morales.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Juan Feo Morales
Resumen de actos BORME publicados
- 13/03/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Juan Feo Morales:
Nombramientos
Inscrito el 13/03/2024.
Tomo: 321, Libro: 157, Folio: 154, Sección: 8, Hoja Registral: 3811, Inscripción: 10
Publicado
el 20/03/2024 en HUESCA. Boletín: 57 , Referencia: 139964.
- 17/02/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Juan Feo Morales:
Nombramientos
Inscrito el 17/02/2022.
Tomo: 321, Libro: 157, Folio: 153, Sección: 8, Hoja Registral: 3811, Inscripción: 9
Publicado
el 23/02/2022 en HUESCA. Boletín: 37 , Referencia: 81691.
- 27/03/2018
Acto inscrito por empresa relacionada con Juan Feo Morales:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 27/03/2018.
Tomo: 321, Libro: 157, Folio: 153, Sección: 8, Hoja Registral: 3811, Inscripción: 8
Publicado
el 04/04/2018 en HUESCA. Boletín: 65 , Referencia: 149938.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Juan Feo Morales - Cnae:
- Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
- Sic:
- DETALLISTAS DIVERSOS SC
ASESORÍA Y RELACIONES PÚBLICAS DE EMPRESAS
- Objeto social:
- SU OBJETO SOCIAL SERÁ EL SIGUIENTE: 1. LA COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO (NO FINANCIERO), PARCELACIÓN, URBANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EXPLOTACIÓN E INTERMEDIACIÓN DEFINCAS RÚSTICAS Y URBANAS. 2. LAPROMOCIÓNY CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Y SU REHABILITACIÓN Y REFORMA. 3. LA REALIZACIÓN DE INSTALACIONE
LA INTERMEDIACION Y GESTION EN TODA CLASE DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS INCLUYENDO LA ADMINISTRACION DE TODA CLASE DE FINCAS. LA COMPRA VENTA DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO NO FINANCIERO
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Juan Feo Morales, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Juan Feo Morales.
Sectores que han consultado al ejecutivo Juan Feo Morales
Sectores
| 2008
(1)
| 2009
(1)
|
Total
(2)
|
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS |
0
| 1 | 1 |
ENERGIA | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Juan Feo Morales también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Juan Feo Morales Además, conozca si Juan Feo Morales tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Juan Feo Morales.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí