Juan Manuel Moreno Marin
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Juan Manuel Moreno Marin, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Juan Manuel Moreno Marin. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Juan Manuel Moreno Marin ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Juan Manuel Moreno Marin se han publicado, entre otros, el cargo de socio unico en una empresa situada en Madrid. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 23/04/2021, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 0, Referencia 1502074. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 23/04/2021. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 24/10/2022. El tiempo máximo que Juan Manuel Moreno Marin ha permanecido en un cargo es 19 años y 26 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 12 años, 9 meses y 7 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Juan Manuel Moreno Marin.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Juan Manuel Moreno Marin.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Juan Manuel Moreno Marin (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Juan Manuel Moreno Marin?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Juan Manuel Moreno Marin |
Tendrá la información más actualizada sobre
Juan Manuel Moreno Marin |
La información de Juan Manuel Moreno Marin contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Juan Manuel Moreno Marin.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Juan Manuel Moreno Marin
Resumen de actos BORME publicados
- 23/04/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Juan Manuel Moreno Marin:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 23/04/2021.
Publicado
el 23/04/2021 en MADRID., Referencia: 1502074.
- 19/12/2011
Acto inscrito por empresa relacionada con Juan Manuel Moreno Marin:
Constitución
Inscrito el 19/12/2011.
Tomo: 29440, Folio: 170, Sección: 8, Hoja Registral: 529924, Inscripción: 1
Publicado
el 30/12/2011 en MADRID. Boletín: 247 , Referencia: 523125.
- 19/12/2011
Acto inscrito por empresa relacionada con Juan Manuel Moreno Marin:
Declaración de unipersonalidad
Inscrito el 19/12/2011.
Tomo: 29440, Folio: 170, Sección: 8, Hoja Registral: 529924, Inscripción: 1
Publicado
el 30/12/2011 en MADRID. Boletín: 247 , Referencia: 523125.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Juan Manuel Moreno Marin - Cnae:
- Otra intermediación monetaria
- Sic:
- Financieras en general
- Objeto social:
- PROMOVER Y ESTIMULAR EL AHORRO,FACILITANDO SU FORMACION Y CAPITALIZACION,INCLUSO MEDIANTE LA CONCESION DE PREMIOS Y OTROS INCENTIVOS.RECIBIR LAS ECONOMIAS QUE SE LE CONFIEN,HACIENDOLAS PRODUCIR MEDIANTE UNA ADECUADA GESTION.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Juan Manuel Moreno Marin, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Juan Manuel Moreno Marin.
Sectores que han consultado al ejecutivo Juan Manuel Moreno Marin
Sectores
| 2004
(1)
| 2005
(1)
|
Total
(2)
|
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS |
0
| 1 | 1 |
ABOGADOS | 1 |
0
| 1 |
Ejecutivos similares a Juan Manuel Moreno Marin Además, conozca si Juan Manuel Moreno Marin tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Juan Manuel Moreno Marin.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí