Knut Oyvind Larsen
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Knut Oyvind Larsen, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Knut Oyvind Larsen. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Knut Oyvind Larsen ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Knut Oyvind Larsen se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Malaga. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Agencias de publicidad, actividad SIC DETALLISTAS DIVERSOS SC y objeto social Servicios de Publicidad a Empresas, , Asociaciones y Demas Entidades Publicas o Privadas, Incluyendo la Impresion de Revistas, Libros o Guias Publicitarias. el Diseño y Programacion de Paginas Web y Los Servicios de Publicidad Por Internet. el Comercio al Por Menor y Mayor de Libros, Revi. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 23/09/2022, en el Registro Mercantil de Malaga, Boletín 0, Referencia 1896556. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 23/09/2022. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 21/06/2021. El tiempo máximo que Knut Oyvind Larsen ha permanecido en un cargo es 19 años y 3 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 14 años, 5 meses y 15 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Knut Oyvind Larsen.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Knut Oyvind Larsen.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Knut Oyvind Larsen (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Knut Oyvind Larsen?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Knut Oyvind Larsen |
Tendrá la información más actualizada sobre
Knut Oyvind Larsen |
La información de Knut Oyvind Larsen contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Knut Oyvind Larsen.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Knut Oyvind Larsen
Resumen de actos BORME publicados
- 23/09/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Knut Oyvind Larsen:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 23/09/2022.
Publicado
el 23/09/2022 en MALAGA., Referencia: 1896556.
- 16/04/2010
Acto inscrito por empresa relacionada con Knut Oyvind Larsen:
Constitución
Inscrito el 16/04/2010.
Tomo: 4755, Libro: 3663, Folio: 21, Sección: 8, Hoja Registral: 105076, Inscripción: 1
Publicado
el 05/05/2010 en MALAGA. Boletín: 84 , Referencia: 181770.
- 16/04/2010
Acto inscrito por empresa relacionada con Knut Oyvind Larsen:
Nombramientos
Inscrito el 16/04/2010.
Tomo: 4755, Libro: 3663, Folio: 21, Sección: 8, Hoja Registral: 105076, Inscripción: 1
Publicado
el 05/05/2010 en MALAGA. Boletín: 84 , Referencia: 181770.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Knut Oyvind Larsen - Cnae:
- Agencias de publicidad
- Sic:
- DETALLISTAS DIVERSOS SC
- Objeto social:
- SERVICIOS DE PUBLICIDAD A EMPRESAS, , ASOCIACIONES Y DEMAS ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, INCLUYENDO LA IMPRESION DE REVISTAS, LIBROS O GUIAS PUBLICITARIAS. EL DISEÑO Y PROGRAMACION DE PAGINAS WEB Y LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR INTERNET. EL COMERCIO AL POR MENOR Y MAYOR DE LIBROS, REVI
SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD PARA AGENCIAS DE VIAJES, HOTELES, AGENCIAS INMOBILIARIAS, RENTA-CARS, ESPECTACULOS Y EVENTOS DE TODA INDOLE, RESTAURANTES, ASI COMO LA COMPRA-VENTA DE PARCELAS, BIENES INMUEBLES Y EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION Y VENTA DE LOS MISMOS.-
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Knut Oyvind Larsen, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Knut Oyvind Larsen.
Usuarios que consultaron Knut Oyvind Larsen también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Knut Oyvind Larsen Además, conozca si Knut Oyvind Larsen tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Knut Oyvind Larsen.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí