Laia Casas Llopart
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Laia Casas Llopart, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Laia Casas Llopart. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Laia Casas Llopart ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Laia Casas Llopart se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Barcelona. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Actividades jurídicas, actividad SIC Servicios legales y objeto social La Gestion y Administracion de Fincas, Empresas y Patrimonios en General, Asi Como Los Propios de Gestoria Administrativa y Correduria de Seguros Consometimiento Expreso a la Legislacion Vicente Especifica de Mediacion en. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 17/04/2024, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 75, Referencia 181887. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 08/04/2024, Tomo 35011, Folio 7, Sección 8, Hoja 257877, Inscripción 9. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 05/02/2024. El tiempo máximo que Laia Casas Llopart ha permanecido en un cargo es 3 años, 8 meses y 27 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 5 meses y 21 dias. Además, se han publicado hasta 3 cargos en otras empresas bajo el nombre Laia Casas Llopart.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Laia Casas Llopart.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Laia Casas Llopart (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Laia Casas Llopart?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Laia Casas Llopart |
Tendrá la información más actualizada sobre
Laia Casas Llopart |
La información de Laia Casas Llopart contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Laia Casas Llopart.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Laia Casas Llopart
Resumen de actos BORME publicados
- 08/04/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Laia Casas Llopart:
Nombramientos
Inscrito el 08/04/2024.
Tomo: 35011, Folio: 7, Sección: 8, Hoja Registral: 257877, Inscripción: 9
Publicado
el 17/04/2024 en BARCELONA. Boletín: 75 , Referencia: 181887.
- 05/04/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Laia Casas Llopart:
Revocaciones
Inscrito el 05/04/2024.
Tomo: 35011, Folio: 6, Sección: 8, Hoja Registral: 257877, Inscripción: 8
Publicado
el 15/04/2024 en BARCELONA. Boletín: 73 , Referencia: 177322.
- 05/04/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Laia Casas Llopart:
Nombramientos
Inscrito el 05/04/2024.
Tomo: 35011, Folio: 6, Sección: 8, Hoja Registral: 257877, Inscripción: 8
Publicado
el 15/04/2024 en BARCELONA. Boletín: 73 , Referencia: 177322.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Laia Casas Llopart - Cnae:
- Actividades jurídicas
Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
- Sic:
- Servicios legales
Agencias inmobiliarias, administradores de fincas
- Objeto social:
- LA GESTION Y ADMINISTRACION DE FINCAS, EMPRESAS Y PATRIMONIOS EN GENERAL, ASI COMO LOS PROPIOS DE GESTORIA ADMINISTRATIVA Y CORREDURIA DE SEGUROS CONSOMETIMIENTO EXPRESO A LA LEGISLACION VICENTE ESPECIFICA DE MEDIACION EN
EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO FISCAL, CONTABILIDAD, TENEDURIA, DE LIBROS Y ASESORAMIENTO LABORAL(CNAE 6920) ASI COMO SUS ACTIVIDADES COMPLMENETARIAS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Laia Casas Llopart, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Laia Casas Llopart.
Usuarios que consultaron Laia Casas Llopart también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Laia Casas Llopart tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Laia Casas Llopart.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí