Luis Maria Querejeta Ayerbe
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Luis Maria Querejeta Ayerbe, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Luis Maria Querejeta Ayerbe. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Luis Maria Querejeta Ayerbe ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Luis Maria Querejeta Ayerbe se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Guipuzcoa. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Construcción de edificios residenciales y objeto social Trabajos de Construccion y Albañileria en General. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 20/01/2015, en el Registro Mercantil de Guipuzcoa, Boletín 12, Referencia 21401. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 07/01/2015, Tomo 1746, Folio 214, Sección 8, Hoja 15472, Inscripción 6. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 18/03/2024. El tiempo máximo que Luis Maria Querejeta Ayerbe ha permanecido en un cargo es 19 años y 25 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 1 año, 2 meses y 24 dias. Además, se han publicado hasta 5 cargos en otras empresas bajo el nombre Luis Maria Querejeta Ayerbe.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Luis Maria Querejeta Ayerbe.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Luis Maria Querejeta Ayerbe (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Luis Maria Querejeta Ayerbe?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Luis Maria Querejeta Ayerbe |
Tendrá la información más actualizada sobre
Luis Maria Querejeta Ayerbe |
La información de Luis Maria Querejeta Ayerbe contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Luis Maria Querejeta Ayerbe.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Luis Maria Querejeta Ayerbe
Resumen de actos BORME publicados
- 07/01/2015
Acto inscrito por empresa relacionada con Luis Maria Querejeta Ayerbe:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 07/01/2015.
Tomo: 1746, Folio: 214, Sección: 8, Hoja Registral: 15472, Inscripción: 6
Publicado
el 20/01/2015 en GUIPUZCOA. Boletín: 12 , Referencia: 21401.
- 07/01/2015
Acto inscrito por empresa relacionada con Luis Maria Querejeta Ayerbe:
Nombramientos
Inscrito el 07/01/2015.
Tomo: 1746, Folio: 214, Sección: 8, Hoja Registral: 15472, Inscripción: 6
Publicado
el 20/01/2015 en GUIPUZCOA. Boletín: 12 , Referencia: 21401.
- 10/11/2011
Acto inscrito por empresa relacionada con Luis Maria Querejeta Ayerbe:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 10/11/2011.
Publicado
el 10/11/2011 en GUIPUZCOA. Boletín: 213 , Referencia: 924109.
Ejercicio 2010
presentado
en Octubre del 2011
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Luis Maria Querejeta Ayerbe - Cnae:
- Construcción de edificios residenciales
Promoción inmobiliaria
- Sic:
- PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
- Objeto social:
- TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y ALBAÑILERIA EN GENERAL
LA PROMOCION, REHABILIATACION, CONSTRUCCION, COMPRAVENTA Y ALQUILER DE VIVIENDAS, PABELLONES, LOCALES, ETC
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Luis Maria Querejeta Ayerbe, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Luis Maria Querejeta Ayerbe.
Sectores que han consultado al ejecutivo Luis Maria Querejeta Ayerbe
Sectores
| 2006
(1)
|
Total
(1)
|
CONSTRUCCION / INMOBILIARIAS Y OBRAS PUBLICAS | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Luis Maria Querejeta Ayerbe también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Luis Maria Querejeta Ayerbe Además, conozca si Luis Maria Querejeta Ayerbe tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Luis Maria Querejeta Ayerbe.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí