Manuel Enrique Rodriguez Contreras
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Manuel Enrique Rodriguez Contreras, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Manuel Enrique Rodriguez Contreras. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Manuel Enrique Rodriguez Contreras ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Manuel Enrique Rodriguez Contreras se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Sevilla. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 19/03/2024, en el Registro Mercantil de Sevilla, Boletín 56, Referencia 138513. Este cambio ha sido Constitución, inscrito el 12/03/2024, Tomo 7553, Folio 189, Sección 8, Hoja 143569, Inscripción 1. El tiempo máximo que Manuel Enrique Rodriguez Contreras ha permanecido en un cargo es 24 años, 2 meses y 2 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 6 meses y 11 dias. Además, se han publicado hasta 6 cargos en otras empresas bajo el nombre Manuel Enrique Rodriguez Contreras.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Manuel Enrique Rodriguez Contreras.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Manuel Enrique Rodriguez Contreras (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Manuel Enrique Rodriguez Contreras?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Manuel Enrique Rodriguez Contreras |
Tendrá la información más actualizada sobre
Manuel Enrique Rodriguez Contreras |
La información de Manuel Enrique Rodriguez Contreras contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Manuel Enrique Rodriguez Contreras.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Manuel Enrique Rodriguez Contreras
Resumen de actos BORME publicados
- 12/09/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Enrique Rodriguez Contreras:
Nombramientos
Inscrito el 12/09/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 17, Inscripción: 4744
Publicado
el 19/09/2024 en VIZCAYA. Boletín: 181 , Referencia: 403310.
- 28/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Enrique Rodriguez Contreras:
Emisión de Obligaciones
Inscrito el 28/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 17, Inscripción: 4743
Publicado
el 05/09/2024 en VIZCAYA. Boletín: 171 , Referencia: 382818.
- 13/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Enrique Rodriguez Contreras:
Revocaciones
Inscrito el 13/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 17, Inscripción: 4742
Publicado
el 22/08/2024 en VIZCAYA. Boletín: 161 , Referencia: 367099.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Manuel Enrique Rodriguez Contreras - Cnae:
- Fondos de pensiones
Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
- Sic:
- Fondos de pensiones, salud y bienestar
Financieras en general
- Objeto social:
- PROMOCION DE EMPRESAS NO FINANCIERAS QUE NO COTICEN EN EL PRIMER MERCADO DE LAS BOLSAS DE VALORES NI EN NINGUN MERCADO SECUNDARIO ARGANIZADO Y QUE NOESTEN PARTICIPADAS EN MAS DE UN 25 POR CIENTO POR EMPRESAS QUE COTICEN EN DI
LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIAL: 1. LA ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y ENAJENACIÓN, Y EN GENERAL TENENCIA, DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE OTRAS ENTIDADES, EXCLUYENDO EXPRESAMENTE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS Y DEL MERCADO DE VA
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Manuel Enrique Rodriguez Contreras, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Manuel Enrique Rodriguez Contreras.
Sectores que han consultado al ejecutivo Manuel Enrique Rodriguez Contreras
Sectores
| 2007
(2)
| 2012
(1)
|
Total
(3)
|
ADMINISTRACION PUBLICA |
0
| 1 | 1 |
ASESORIAS Y GESTORIAS | 1 |
0
| 1 |
INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 1 |
0
| 1 |
Ejecutivos similares a Manuel Enrique Rodriguez Contreras Además, conozca si Manuel Enrique Rodriguez Contreras tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Manuel Enrique Rodriguez Contreras.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí