Manuel Ignacio Nascimiento Vale
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Manuel Ignacio Nascimiento Vale, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Manuel Ignacio Nascimiento Vale. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Manuel Ignacio Nascimiento Vale ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Manuel Ignacio Nascimiento Vale se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Madrid. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 12/12/2018, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 237, Referencia 496993. Este cambio ha sido Constitución, inscrito el 04/12/2018, Tomo 38393, Folio 72, Sección 8, Hoja 683029, Inscripción 1. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 08/12/2022. El tiempo máximo que Manuel Ignacio Nascimiento Vale ha permanecido en un cargo es 27 años, 4 meses y 5 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 1 año, 10 meses y 6 dias. Además, se han publicado hasta 3 cargos en otras empresas bajo el nombre Manuel Ignacio Nascimiento Vale.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Manuel Ignacio Nascimiento Vale.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Manuel Ignacio Nascimiento Vale (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Manuel Ignacio Nascimiento Vale?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Manuel Ignacio Nascimiento Vale |
Tendrá la información más actualizada sobre
Manuel Ignacio Nascimiento Vale |
La información de Manuel Ignacio Nascimiento Vale contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Manuel Ignacio Nascimiento Vale.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Manuel Ignacio Nascimiento Vale
Resumen de actos BORME publicados
- 13/06/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Ignacio Nascimiento Vale:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 13/06/2022.
Publicado
el 13/06/2022 en MADRID., Referencia: 1950249.
- 11/09/2020
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Ignacio Nascimiento Vale:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 11/09/2020.
Publicado
el 11/09/2020 en MADRID., Referencia: 1420664.
- 04/12/2018
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Ignacio Nascimiento Vale:
Constitución
Inscrito el 04/12/2018.
Tomo: 38393, Folio: 72, Sección: 8, Hoja Registral: 683029, Inscripción: 1
Publicado
el 12/12/2018 en MADRID. Boletín: 237 , Referencia: 496993.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Manuel Ignacio Nascimiento Vale - Cnae:
- Construcción de puentes y túneles
Otras instalaciones en obras de construcción
- Sic:
- Puentes, túneles y vías elevadas
CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS SC
- Objeto social:
- REALIZACION DE SOLADOS, PAVIMENTOS DE TODAS CLASES EN CUALQUIER TIPO DE OBRAS. LA ADQUISICION, EXPLOTACION Y ENAJENACION DE INMUEBLES
LA REALIZACION DE SOLADOS. PAVIMENTOS DE TODAS CLASES EN CUALQUIER TIPO DE OBRAS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Manuel Ignacio Nascimiento Vale, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Manuel Ignacio Nascimiento Vale.
Sectores que han consultado al ejecutivo Manuel Ignacio Nascimiento Vale
Sectores
| 2016
(2)
| 2018
(1)
|
Total
(3)
|
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS |
0
| 1 | 1 |
MAYORISTAS E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO | 2 |
0
| 2 |
Usuarios que consultaron Manuel Ignacio Nascimiento Vale también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Manuel Ignacio Nascimiento Vale Además, conozca si Manuel Ignacio Nascimiento Vale tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Manuel Ignacio Nascimiento Vale.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí