Manuel Lopez Acebedo
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Manuel Lopez Acebedo, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Manuel Lopez Acebedo. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Manuel Lopez Acebedo ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Manuel Lopez Acebedo se han publicado, entre otros, el cargo de administrador mancomunado en una empresa situada en Madrid. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 28/05/2021, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 100, Referencia 258367. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 21/05/2021, Tomo 32708, Folio 170, Sección 8, Hoja 588817, Inscripción 6. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 09/01/2023. El tiempo máximo que Manuel Lopez Acebedo ha permanecido en un cargo es 8 años, 3 meses y 21 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 1 año, 2 meses y 10 dias. Además, se han publicado hasta 6 cargos en otras empresas bajo el nombre Manuel Lopez Acebedo.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Manuel Lopez Acebedo.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Manuel Lopez Acebedo (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Manuel Lopez Acebedo?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Manuel Lopez Acebedo |
Tendrá la información más actualizada sobre
Manuel Lopez Acebedo |
La información de Manuel Lopez Acebedo contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Manuel Lopez Acebedo.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Manuel Lopez Acebedo
Resumen de actos BORME publicados
- 25/05/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Lopez Acebedo:
Nombramientos
Inscrito el 25/05/2021.
Tomo: 32508, Folio: 16, Sección: 8, Hoja Registral: 585120, Inscripción: 6
Publicado
el 01/06/2021 en MADRID. Boletín: 102 , Referencia: 262872.
- 21/05/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Lopez Acebedo:
Nombramientos
Inscrito el 21/05/2021.
Tomo: 32708, Folio: 170, Sección: 8, Hoja Registral: 588817, Inscripción: 6
Publicado
el 28/05/2021 en MADRID. Boletín: 100 , Referencia: 258367.
- 05/03/2020
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Lopez Acebedo:
Revocaciones
Inscrito el 05/03/2020.
Tomo: 32708, Folio: 170, Sección: 8, Hoja Registral: 588817, Inscripción: 5
Publicado
el 12/03/2020 en MADRID. Boletín: 50 , Referencia: 114659.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Manuel Lopez Acebedo - Cnae:
- Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
- Sic:
- Servicios relacionados con computación SC
Financieras en general
- Objeto social:
- SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, CONSULTORIA Y DESARROLLO DE APLICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS. SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO RELACIONADOS CON LAS COMUNICACIONES A TRAVES DE SISTEMAS INFORMAT
A.- LA GESTION Y ADMINISTRACION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPAÑOL MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE ORGANIZACION DE MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Manuel Lopez Acebedo, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Manuel Lopez Acebedo.
Sectores que han consultado al ejecutivo Manuel Lopez Acebedo
Sectores
| 2008
(1)
|
Total
(1)
|
INFORMES COMERCIALES | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Manuel Lopez Acebedo también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Manuel Lopez Acebedo tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Manuel Lopez Acebedo.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí