Manuel Maria Gonzalez Ortega
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Manuel Maria Gonzalez Ortega, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Manuel Maria Gonzalez Ortega. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Manuel Maria Gonzalez Ortega ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Manuel Maria Gonzalez Ortega se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado solidario en una empresa situada en Madrid. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 06/05/2024, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 86, Referencia 210831. Este cambio ha sido Modificaciones estatutarias, inscrito el 25/04/2024, Tomo 46045, Folio 198, Sección 8, Hoja 809092, Inscripción 5. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 09/02/2024. El tiempo máximo que Manuel Maria Gonzalez Ortega ha permanecido en un cargo es 3 años, 4 meses y 29 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 3 dias. Además, se han publicado hasta 36 cargos en otras empresas bajo el nombre Manuel Maria Gonzalez Ortega.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Manuel Maria Gonzalez Ortega.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Manuel Maria Gonzalez Ortega (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Manuel Maria Gonzalez Ortega?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Manuel Maria Gonzalez Ortega |
Tendrá la información más actualizada sobre
Manuel Maria Gonzalez Ortega |
La información de Manuel Maria Gonzalez Ortega contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Manuel Maria Gonzalez Ortega.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Manuel Maria Gonzalez Ortega
Resumen de actos BORME publicados
- 17/09/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Maria Gonzalez Ortega:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 17/09/2024.
Tomo: 1, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 739813, Inscripción: 5
Publicado
el 24/09/2024 en MADRID. Boletín: 184 , Referencia: 408858.
- 17/09/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Maria Gonzalez Ortega:
Nombramientos
Inscrito el 17/09/2024.
Tomo: 1, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 739813, Inscripción: 5
Publicado
el 24/09/2024 en MADRID. Boletín: 184 , Referencia: 408858.
- 28/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Maria Gonzalez Ortega:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 28/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 673751, Inscripción: 9
Publicado
el 04/09/2024 en MADRID. Boletín: 170 , Referencia: 381468.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Manuel Maria Gonzalez Ortega - Cnae:
- Actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
- Sic:
- Financieras en general
- Objeto social:
- LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS AUXILIARES CONTEMPLADOS EN LOS APARTADOS 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY 2471988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES, PERMITIDOS A LAS AGENCIAS DE VALORES CONFORME EL ARTÍCULO 64
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Manuel Maria Gonzalez Ortega, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Manuel Maria Gonzalez Ortega.
Usuarios que consultaron Manuel Maria Gonzalez Ortega también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Manuel Maria Gonzalez Ortega tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Manuel Maria Gonzalez Ortega.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí