Manuel Paulino Armas Cejas
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Manuel Paulino Armas Cejas, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Manuel Paulino Armas Cejas. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Manuel Paulino Armas Cejas ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Manuel Paulino Armas Cejas se han publicado, entre otros, el cargo de administrador solidario en una empresa situada en Santa Cruz de Tenerife. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal, actividad SIC ASESORÍA Y RELACIONES PÚBLICAS DE EMPRESAS y objeto social Asesoramiento Juridico, Laboral, Fiscal y Contable; Servicios Generales de Publicidad; Asesoramiento y Estudio de Imagen Personal, de Empresas o de Marcas Servicios de Organizacion de Ferias, Congresos y Exposiciones y Pase de Modelos; Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Inmuebles, Locales. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 19/10/2022, en el Registro Mercantil de Santa Cruz de la Palma, Boletín 0, Referencia 1672662. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 19/10/2022. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 17/04/2021. El tiempo máximo que Manuel Paulino Armas Cejas ha permanecido en un cargo es 30 años, 10 meses y 27 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 25 años y 17 dias. Además, se han publicado hasta 2 cargos en otras empresas bajo el nombre Manuel Paulino Armas Cejas.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Manuel Paulino Armas Cejas.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Manuel Paulino Armas Cejas (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Manuel Paulino Armas Cejas?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Manuel Paulino Armas Cejas |
Tendrá la información más actualizada sobre
Manuel Paulino Armas Cejas |
La información de Manuel Paulino Armas Cejas contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Manuel Paulino Armas Cejas.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Manuel Paulino Armas Cejas
Resumen de actos BORME publicados
- 04/01/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Paulino Armas Cejas:
Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas
Inscrito el 04/01/2023.
Tomo: 1637, Folio: 222, Sección: 8, Hoja Registral: 9943, Inscripción: B
Publicado
el 13/01/2023 en SANTA CRUZ DE TENERIFE. Boletín: 9 , Referencia: 20851.
- 19/10/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Paulino Armas Cejas:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 19/10/2022.
Publicado
el 19/10/2022 en SANTA CRUZ DE LA PALMA., Referencia: 1672662.
- 03/10/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Paulino Armas Cejas:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 03/10/2022.
Publicado
el 03/10/2022 en DESCONOCIDO., Referencia: 2317081.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Manuel Paulino Armas Cejas - Cnae:
- Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
- Sic:
- SERVICIOS COMERCIALES SC
ASESORÍA Y RELACIONES PÚBLICAS DE EMPRESAS
- Objeto social:
- LA PRESENTACION A TERCEROS Y EMPRESAS DE SERVICIOS EN EL AMBITO DE LA ASESORIA LABORAL Y MERCANTIL. LA REPRESENTACION, CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y GESTION DE INTERESES DE TERCEROS, EN MATERIA DE RADIODIFUSION
ASESORAMIENTO JURIDICO, LABORAL, FISCAL Y CONTABLE; SERVICIOS GENERALES DE PUBLICIDAD; ASESORAMIENTO Y ESTUDIO DE IMAGEN PERSONAL, DE EMPRESAS O DE MARCAS SERVICIOS DE ORGANIZACION DE FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES Y PASE DE MODELOS; SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Manuel Paulino Armas Cejas, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Manuel Paulino Armas Cejas.
Sectores que han consultado al ejecutivo Manuel Paulino Armas Cejas
Sectores
| 2004
(1)
|
Total
(1)
|
INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Manuel Paulino Armas Cejas también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Manuel Paulino Armas Cejas Además, conozca si Manuel Paulino Armas Cejas tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Manuel Paulino Armas Cejas.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí