Manuel Ramos Olvera
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Manuel Ramos Olvera, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Manuel Ramos Olvera. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Manuel Ramos Olvera ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Manuel Ramos Olvera se han publicado, entre otros, el cargo de administrador solidario en una empresa situada en Granada. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 12/02/2020, en el Registro Mercantil de Granada, Boletín 29, Referencia 65079. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 05/02/2020, Tomo 1574, Folio 79, Sección 8, Hoja 47372, Inscripción 3. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 05/09/2024. El tiempo máximo que Manuel Ramos Olvera ha permanecido en un cargo es 18 años, 9 meses y 18 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 6 meses y 24 dias. Además, se han publicado hasta 46 cargos en otras empresas bajo el nombre Manuel Ramos Olvera.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Manuel Ramos Olvera.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Manuel Ramos Olvera (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Manuel Ramos Olvera?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Manuel Ramos Olvera |
Tendrá la información más actualizada sobre
Manuel Ramos Olvera |
La información de Manuel Ramos Olvera contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Manuel Ramos Olvera.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Manuel Ramos Olvera
Resumen de actos BORME publicados
- 08/04/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Ramos Olvera:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 08/04/2024.
Tomo: 1513, Folio: 178, Sección: 8, Hoja Registral: 36326, Inscripción: 11
Publicado
el 15/04/2024 en GRANADA. Boletín: 73 , Referencia: 178353.
- 08/04/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Ramos Olvera:
Nombramientos
Inscrito el 08/04/2024.
Tomo: 1513, Folio: 178, Sección: 8, Hoja Registral: 36326, Inscripción: 11
Publicado
el 15/04/2024 en GRANADA. Boletín: 73 , Referencia: 178353.
- 08/04/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Ramos Olvera:
Modificaciones estatutarias
Inscrito el 08/04/2024.
Tomo: 1513, Folio: 178, Sección: 8, Hoja Registral: 36326, Inscripción: 11
Publicado
el 15/04/2024 en GRANADA. Boletín: 73 , Referencia: 178353.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Manuel Ramos Olvera - Cnae:
- Transporte marítimo y por vías navegables interiores
Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
- Sic:
- Transportes por ríos y canales
PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
- Objeto social:
- REPARACION E INSTALACION DE TODO TIPO DE EQUIPOS DE FRIO.
NEGOCIO DE ADQUISICION, ORDENACION, PARCELACION, REPARCELACION, OBRAS INFRAESTRUCTURA, URBANIZACION, CONSTRUCCION, PROMOCION, VENTA, PERMUTA, ALQUILER, Y OPERACIONES RELACIONADAS CON LA EXPLOTACION DE FINCAS URBANAS, RUSTICAS Y SUS ELEMENTOS, OBRAS, CONSTRUCCIONES CIVILES, EN REGIMEN DE PROTECCION OFICIAL O LIBRE
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Manuel Ramos Olvera, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Manuel Ramos Olvera.
Sectores que han consultado al ejecutivo Manuel Ramos Olvera
Sectores
| 2009
(1)
| 2011
(3)
|
Total
(4)
|
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 | 3 | 4 |
Ejecutivos similares a Manuel Ramos Olvera Además, conozca si Manuel Ramos Olvera tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Manuel Ramos Olvera.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí