Manuel Sarmiento Acosta
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Manuel Sarmiento Acosta, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Manuel Sarmiento Acosta. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Manuel Sarmiento Acosta ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Manuel Sarmiento Acosta se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado en una empresa situada en Las Palmas. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Comercio al por mayor de frutas y hortalizas, actividad SIC Frutas frescas y verduras y objeto social Importacion, Exportacion y Venta al Mayor y Menor de Toda Clase de Mercancias Denominadas Ultramarino, Asi Como Produccion, Manipulacion, Etc de Frutas..... El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 25/03/2015, en el Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, Boletín 57, Referencia 125941. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 13/03/2015, Tomo 1561, Folio 190, Sección 8, Hoja 5136, Inscripción 11. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 04/05/2020. El tiempo máximo que Manuel Sarmiento Acosta ha permanecido en un cargo es 27 años, mientras que el tiempo mínimo ha sido 4 años, 7 meses y 11 dias. Además, se han publicado hasta 11 cargos en otras empresas bajo el nombre Manuel Sarmiento Acosta.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Manuel Sarmiento Acosta.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Manuel Sarmiento Acosta (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Manuel Sarmiento Acosta?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Manuel Sarmiento Acosta |
Tendrá la información más actualizada sobre
Manuel Sarmiento Acosta |
La información de Manuel Sarmiento Acosta contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Manuel Sarmiento Acosta.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Manuel Sarmiento Acosta
Resumen de actos BORME publicados
- 21/06/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Sarmiento Acosta:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 21/06/2019.
Tomo: 972, Folio: 204, Sección: 8, Hoja Registral: 5704, Inscripción: N
Publicado
el 01/07/2019 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Boletín: 123 , Referencia: 282802.
- 14/06/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Sarmiento Acosta:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 14/06/2019.
Publicado
el 14/06/2019 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA., Referencia: 1235978.
- 13/03/2015
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Sarmiento Acosta:
Nombramientos
Inscrito el 13/03/2015.
Tomo: 1561, Folio: 190, Sección: 8, Hoja Registral: 5136, Inscripción: 11
Publicado
el 25/03/2015 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Boletín: 57 , Referencia: 125941.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Manuel Sarmiento Acosta - Cnae:
- Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
- Sic:
- Frutas frescas y verduras
- Objeto social:
- IMPORTACION, EXPORTACION Y VENTA AL MAYOR Y MENOR DE TODA CLASE DE MERCANCIAS DENOMINADAS ULTRAMARINO, ASI COMO PRODUCCION, MANIPULACION, ETC DE FRUTAS....
IMPORTACION, EXPORTACION Y VENTA AL MAYOR Y MENOR DE TODA CLASE DE MERCANCIAS DENOMINADAS ULTRAMARINO, ASI COMO LA PRODUCCION, MANIPULACION, ETC. DE FRUTAS, PRODUCTOS HORTICOLAS..
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Manuel Sarmiento Acosta, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Manuel Sarmiento Acosta.
Usuarios que consultaron Manuel Sarmiento Acosta también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Manuel Sarmiento Acosta Además, conozca si Manuel Sarmiento Acosta tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Manuel Sarmiento Acosta.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí