Manuel Sellares Casas
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Manuel Sellares Casas, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Manuel Sellares Casas. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Manuel Sellares Casas ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Manuel Sellares Casas se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado en una empresa situada en Valencia. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos, actividad SIC Metales y objeto social Tenencia y Explotacion de Naves y Locales Industriales, Mediante Alquiler o Cualquier Otra Forma Admitida en Derecho, Salvo el Arrendamiento Financiero, Promocion, Rehabilitacion y Construccion de Inmuebles.. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 09/03/2021, en el Registro Mercantil de Valencia, Boletín 46, Referencia 112295. Este cambio ha sido Reelecciones, inscrito el 01/03/2021, Tomo 2972, Libro 288, Folio 11, Sección 8, Hoja 4173, Inscripción 20. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 06/01/2023. El tiempo máximo que Manuel Sellares Casas ha permanecido en un cargo es 34 años, 6 meses y 29 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 1 año y 10 dias. Además, se han publicado hasta 5 cargos en otras empresas bajo el nombre Manuel Sellares Casas.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Manuel Sellares Casas.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Manuel Sellares Casas (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Manuel Sellares Casas?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Manuel Sellares Casas |
Tendrá la información más actualizada sobre
Manuel Sellares Casas |
La información de Manuel Sellares Casas contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Manuel Sellares Casas.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Manuel Sellares Casas
Resumen de actos BORME publicados
- 01/03/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Sellares Casas:
Reelecciones
Inscrito el 01/03/2021.
Tomo: 2972, Libro: 288, Folio: 11, Sección: 8, Hoja Registral: 4173, Inscripción: 20
Publicado
el 09/03/2021 en VALENCIA. Boletín: 46 , Referencia: 112295.
- 12/01/2016
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Sellares Casas:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 12/01/2016.
Tomo: 2972, Libro: 288, Folio: 11, Sección: 8, Hoja Registral: 4173, Inscripción: 19
Publicado
el 19/01/2016 en VALENCIA. Boletín: 11 , Referencia: 20675.
- 12/01/2016
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Sellares Casas:
Nombramientos
Inscrito el 12/01/2016.
Tomo: 2972, Libro: 288, Folio: 11, Sección: 8, Hoja Registral: 4173, Inscripción: 19
Publicado
el 19/01/2016 en VALENCIA. Boletín: 11 , Referencia: 20675.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Manuel Sellares Casas - Cnae:
- Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración
- Sic:
- Metales
GALLETAS Y AFINES
- Objeto social:
- TENENCIA Y EXPLOTACION DE NAVES Y LOCALES INDUSTRIALES, MEDIANTE ALQUILER O CUALQUIER OTRA FORMA ADMITIDA EN DERECHO, SALVO EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO, PROMOCION, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES.
LA FABRICACION, COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACIONDE PANEN SUS DIVERSOS TIPOS Y VARIEDADES. DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS DE BOLLERIA, PANADERIA, PASTELERIA Y REPOSTERIA
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Manuel Sellares Casas, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Manuel Sellares Casas.
Sectores que han consultado al ejecutivo Manuel Sellares Casas
Sectores
| 2006
(2)
| 2007
(1)
|
Total
(3)
|
PRENSA, EDITORIAL Y AGENCIAS DE NOTICIAS |
0
| 1 | 1 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 2 |
0
| 2 |
Usuarios que consultaron Manuel Sellares Casas también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Manuel Sellares Casas Además, conozca si Manuel Sellares Casas tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Manuel Sellares Casas.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí